EP4171070 - DISPOSITIF AUDITIF COMPRENANT UN SYSTÈME DE COMMANDE DE RÉTROACTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.11.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2023 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 03.11.2023 | Requête en examen présentée | publié le 06.12.2023 [2023/49] | 03.11.2023 | Changement - Etats désignés | publié le 06.12.2023 [2023/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oticon A/S Kongebakken 9 2765 Smørum / DK | [2023/17] | Inventeur(s) | 01 /
GUO, Meng DK-2765 Smørum / DK | 02 /
FARMANI, Mojtaba DK-2765 Smørum / DK | 03 /
MENG, Anders DK-2765 Smørum / DK | 04 /
KAULBERG, Thomas DK-2765 Smørum / DK | 05 /
SOMMER, Peter DK-2765 Smørum / DK | [2023/17] | Mandataire(s) | Demant Demant A/S Kongebakken 9 2765 Smørum / DK | [2023/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22200247.9 | 07.10.2022 | [2023/17] | Numéro de priorité, date | EP20210203433 | 19.10.2021 Format original publié: EP 21203433 | [2023/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4171070 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | EN | [2023/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.02.2023 | Classification | IPC: | H04R25/00 | [2023/17] | CPC: |
H04R25/453 (EP,US);
H04R25/305 (US);
H04R25/505 (US);
H04R25/603 (US);
H04R25/604 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/49] |
Précédent [2023/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HÖRGERÄT MIT EINEM RÜCKKOPPLUNGSSTEUERUNGSSYSTEM | [2023/17] | Anglais: | A HEARING DEVICE COMPRISING A FEEDBACK CONTROL SYSTEM | [2023/17] | Français: | DISPOSITIF AUDITIF COMPRENANT UN SYSTÈME DE COMMANDE DE RÉTROACTION | [2023/17] | Procédure d'examen | 19.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2023 | Requête en examen déposée [2023/49] | 26.10.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]US2015243271 (GOLDSTEIN ANDRE L [US]) [Y] 1-5,7,8,12-16 * paragraphs [0018] - [0035] * * figures 1-7 * [A] 6,9-11; | [YA]US2016183012 (PEDERSEN MICHAEL SYSKIND [DK], et al) [Y] 1-5,7,8,12-16 * paragraphs [0001] , [0028] , [0030] , [0053] - [0063] - [0104] - [0146] * * figures 1-7 * [A] 6,9-11; | [A]US2020007995 (PEDERSEN SØREN CHRISTIAN VOIGT [DK], et al) [A] 1-16* paragraphs [0118] - [0146] - [0271] - [0282] * | par le demandeur | WO2008151970 | - B. RAFAELYM. ROCCASALVA-FIRENZEE. PAYNE, "Feedback path variability modeling for robust hearing aids", J. Acoust. Soc. Am., (20000500), vol. 107, no. 5, pages 2665 - 2673 | - T. SANKOWSKY-ROTHEM. BLAU, "Static and dynamic measurements of the acoustic feedback path of hearing aids on human subjects", Proceedings of Meetings on Acoustics, (20171030), pages 1 - 7 |