EP4154779 - ROBOT NETTOYEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.11.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 24.02.2023 | Dernier événement Tooltip | 28.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics, Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2023/13] | Inventeur(s) | 01 /
NAM, Bohyun Seoul / KR | 02 /
SHIM, Inbo Seoul / KR | 03 /
SUNG, Jihoon Seoul / KR | 04 /
PARK, Sojin Seoul / KR | 05 /
SONG, Seunghyun Seoul / KR | 06 /
LEE, Sangkyu Seoul / KR | 07 /
JUN, Woochan Seoul / KR | [2023/13] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstraße 3 81675 München / DE | [2023/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22202196.6 | 19.05.2017 | [2023/13] | Numéro de priorité, date | KR20160062415 | 20.05.2016 Format original publié: KR 20160062415 | KR20160072690 | 10.06.2016 Format original publié: KR 20160072690 | KR20160109310 | 26.08.2016 Format original publié: KR 20160109310 | KR20160141106 | 27.10.2016 Format original publié: KR 20160141106 | KR20160184446 | 30.12.2016 Format original publié: KR 20160184446 | [2023/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4154779 | Date: | 29.03.2023 | Langue: | EN | [2023/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4154779 | Date: | 17.05.2023 | Langue: | EN | [2023/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.04.2023 | Classification | IPC: | A47L9/02 | [2023/13] | CPC: |
A47L9/00 (EP);
A47L9/122 (EP,RU,US);
G05D1/0248 (EP,US);
A47L11/33 (US);
A47L11/4013 (US);
A47L11/4061 (US);
A47L11/4066 (US);
A47L11/4069 (US);
A47L5/22 (US);
A47L5/30 (US);
A47L9/0072 (EP);
A47L9/009 (EP,US);
A47L9/02 (EP);
A47L9/04 (EP);
A47L9/0411 (EP);
A47L9/0477 (EP,US);
A47L9/0488 (EP);
A47L9/0494 (EP);
A47L9/106 (US);
A47L9/1427 (EP);
A47L9/16 (EP);
A47L9/1608 (EP,US);
A47L9/1616 (EP);
A47L9/1633 (EP,US);
A47L9/1641 (EP,US);
A47L9/165 (EP);
A47L9/1658 (EP);
A47L9/1666 (EP);
A47L9/1683 (EP,US);
A47L9/1691 (EP,US);
A47L9/28 (EP);
A47L9/2826 (EP,US);
A47L9/2852 (EP,US);
A47L9/2857 (EP,US);
A47L9/2868 (EP);
A47L9/2873 (US);
A47L9/2884 (EP,US);
A47L9/2894 (US);
G05D1/0088 (US);
G05D1/228 (US);
G05D1/247 (US);
A47L2201/00 (EP,US);
A47L2201/022 (US);
A47L2201/04 (EP,US);
A47L2201/06 (US);
A47L9/10 (US);
A47L9/12 (US);
A47L9/1409 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/51] |
Précédent [2023/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | REINIGUNGSROBOTER | [2023/13] | Anglais: | ROBOT CLEANER | [2023/13] | Français: | ROBOT NETTOYEUR | [2023/13] | Procédure d'examen | 13.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.11.2023 | Requête en examen déposée [2023/51] | 13.11.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17799702.0 / EP3459413 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2013061417 (VANDERSTEGEN-DRAKE MARK STAMFORD [GB], et al) [Y] 1-15 * paragraphs [0032] - [0062]; figure -; claim - *; | [Y]EP2762050 (SHARP KK [JP]) [Y] 1-15 * paragraphs [0013] - [0027] - [0059] , [0067]; figure -; claim - *; | [A]US2016081522 (KIM JONGSU [KR], et al) [A] 1* paragraph [0061]; figure - * | par le demandeur | US2013061420 | US2013061417 | US2013305484 |