EP4187195 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE MESURE D'OBJETS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.09.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.04.2023 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2023 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SICK AG Erwin-Sick-Strasse 1 79183 Waldkirch / DE | [2023/22] | Inventeur(s) | 01 /
Hirt, Günter 77790 Steinach / DE | 02 /
Hauser, Lukas 79108 Freiburg im Breisgau / DE | 03 /
Hauser, Clemens 79312 Emmendingen / DE | [2023/22] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [2023/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22202743.5 | 20.10.2022 | [2023/22] | Numéro de priorité, date | DE202110130870 | 25.11.2021 Format original publié: DE102021130870 | [2023/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4187195 | Date: | 31.05.2023 | Langue: | DE | [2023/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4187195 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | DE | [2023/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.2023 | Classification | IPC: | G01B11/04, G01P3/68, G01V8/22, G01B11/26 | [2023/28] | CPC: |
G01P3/68 (EP);
G01B21/06 (CN);
G01B11/043 (EP,US);
G01B11/26 (EP);
G01V8/22 (EP)
|
Précédent IPC [2023/22] | G01B11/04, G01P3/68, G01V8/22 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/43] |
Précédent [2023/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERMESSUNG VON OBJEKTEN | [2023/22] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR MEASURING OBJECTS | [2023/22] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE MESURE D'OBJETS | [2023/22] | Procédure d'examen | 21.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.09.2023 | Requête en examen déposée [2023/43] | 21.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23192106.5 / EP4253903 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE20218187U (FESTO AG & CO [DE]); | [I]JP2010002319 (FUJI YUATSU SEIKI KK); | [X]DE202008018457U (LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO KG [DE]); | [XI]DE102019100661 (DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN [DE]) |