EP4369752 - PROCÉDÉ D'ÉTABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMANDE, TERMINAL MOBILE, ENSEMBLE D'UN TERMINAL MOBILE ET D'UN APPAREIL MÉNAGER ET PROCÉDÉ DE RÉÉQUIPEMENT D'UN APPAREIL MÉNAGER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.04.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 15.05.2024 [2024/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JURA ELEKTROAPPARATE AG Kaffeeweltstrasse 10 4626 Niederbuchsiten / CH | [2024/20] | Inventeur(s) | 01 /
Karimian, Amir 4414 Füllinsdorf / CH | [2024/20] | Mandataire(s) | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2024/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22206470.1 | 09.11.2022 | [2024/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4369752 | Date: | 15.05.2024 | Langue: | DE | [2024/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2023 | Classification | IPC: | H04W4/80, H04L12/28, H04L67/12 | [2024/20] | CPC: |
H04W4/80 (EP);
H04L12/2803 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/20] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZU EINEM AUFBAU EINER STEUERVERBINDUNG, MOBILES ENDGERÄT, SATZ AUS EINEM MOBILEN ENDGERÄT UND EINEM HAUSHALTSGERÄT SOWIE VERFAHREN ZUM NACHRÜSTEN EINES HAUSHALTSGERÄTS | [2024/20] | Anglais: | METHOD FOR ESTABLISHING A CONTROL CONNECTION, MOBILE TERMINAL, SET OF A MOBILE TERMINAL AND A DOMESTIC APPLIANCE AND METHOD FOR RETROFITTING A DOMESTIC APPLIANCE | [2024/20] | Français: | PROCÉDÉ D'ÉTABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMANDE, TERMINAL MOBILE, ENSEMBLE D'UN TERMINAL MOBILE ET D'UN APPAREIL MÉNAGER ET PROCÉDÉ DE RÉÉQUIPEMENT D'UN APPAREIL MÉNAGER | [2024/20] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2019208421 (ZIRAKNEJAD SIAMAK [US], et al) [X] 1-6,8-13 * abstract * * paragraph [0043] - paragraph [0044] * * paragraph [0061] - paragraph [0068] * * paragraph [0072] - paragraph [0075] * * paragraph [0084] * * figures 3A, 3C * [I] 7,14; | [XI]CN111487880 (HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO, et al) [X] 1,7,12-14 * abstract * * paragraph [0142] - paragraph [0166] *[I] 2-6,8-11 |