EP4371681 - DISPOSITIF DE POSE POUR ÉCROU À RIVET AVEUGLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bollhoff Otalu S.A.S. Z.I. de l'Albanne Rue Armichède 73490 La Ravoire / FR | [2024/21] | Inventeur(s) | 01 /
MATTLER, Claude 73000 Berberaz / FR | 02 /
CUAZ, Bertrand 73000 Chambery / FR | [2024/21] | Mandataire(s) | HWP Intellectual Property Ridlerstraße 35 80339 München / DE | [2024/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22306688.7 | 17.11.2022 | [2024/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4371681 | Date: | 22.05.2024 | Langue: | EN | [2024/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2023 | Classification | IPC: | B21J15/04, B21J15/10, B21J15/12, B21J15/20, B21J15/24, B21J15/26, B21J15/28, B25B27/00 | [2024/21] | CPC: |
B21J15/043 (EP);
B21J15/105 (EP);
B21J15/12 (EP);
B21J15/20 (EP);
B21J15/24 (EP);
B21J15/26 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/21] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SETZVORRICHTUNG FÜR EINE BLINDNIETMUTTER | [2024/21] | Anglais: | SETTING DEVICE FOR A BLIND RIVET NUT | [2024/21] | Français: | DISPOSITIF DE POSE POUR ÉCROU À RIVET AVEUGLE | [2024/21] | Procédure dexamen | 06.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.09.2023 | Requête en examen déposée [2024/21] | 06.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.04.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]US4074554 (SUMMERLIN FREDERICK ARTHUR); | [XAY]US4574612 (TANIKAWA OSAMU [JP]); | [Y]EP0323113 (EMHART INC [US]); | [Y]US6851167 (HARLOW GARY [US], et al); | [Y]EP2093024 (OBER S P A [IT]) | par le demandeur | DE1945820 | DE4406946 | US5605070 | EP2093024 | EP2093024 | EP3144079 | EP3144079 |