EP4346082 - ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS ET UN PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2024/14] | ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS | ||
[2024/22] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.06.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.03.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CAIRDAC Centre d'Affaires Renaissance - Bât.D 8, rue de la Renaissance 92160 Antony / FR | [2024/14] | Inventeur(s) | 01 /
REGNIER, Willy 91160 Longjumeau / FR | 02 /
DOHIN, Julien 92170 Vanves / FR | 03 /
NGUYEN-DINH, An 37520 La Riche / FR | [2024/28] |
Précédent [2024/14] | 01 /
Regnier, Willy 91160 LONGJUMEAU / FR | ||
02 /
Dohin, Julien 92170 VANVES / FR | |||
03 /
Nguyen-Dihn, An 37520 La Riche / FR | Mandataire(s) | Dupuis-Latour, Dominique, et al Bardehle Pagenberg SPE SAS SO Square Opéra 5, rue Boudreau 75009 Paris / FR | [2024/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22315218.2 | 27.09.2022 | [2024/14] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4346082 | Date: | 03.04.2024 | Langue: | FR | [2024/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4346082 | Date: | 21.08.2024 | Langue: | FR | [2024/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.03.2023 | Classification | IPC: | H02N2/18, H02N2/00, A61N1/378, H10N30/30 | [2024/14] | CPC: |
H02N2/186 (EP,US);
A61B5/076 (EP);
A61B5/29 (EP);
A61B5/686 (EP);
A61B5/6861 (EP);
A61B5/6869 (EP);
A61B5/6882 (EP);
A61N1/3785 (EP,US);
H02N2/22 (EP);
H10N30/306 (EP);
A61B2560/0219 (EP);
A61B2562/125 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/14] | Titre | Allemand: | AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN DRAHTLOSEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN ZUM ZUSAMMENBAU | [2024/25] | Anglais: | PENDULUM ASSEMBLY WITH INERTIAL MASS MOUNTED ON A PIEZOELECTRIC BLADE, IN PARTICULAR FOR A LEADLESS AUTONOMOUS CARDIAC CAPSULE ENERGY HARVESTER AND A CORRESPONDING ASSEMBLY METHOD | [2024/25] | Français: | ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS ET UN PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE CORRESPONDANT | [2024/25] |
Précédent [2024/14] | AUF PIEZOELEKTRISCHEM BLATT MONTIERTE TRÄGHEITSGEWICHTSPENDELANORDNUNG, INSBESONDERE FÜR EINEN ENERGIEREKUPERATOR EINER AUTONOMEN HERZKAPSEL | ||
Précédent [2024/14] | PENDULUM ASSEMBLY WITH INERTIAL MASS MOUNTED ON A PIEZOELECTRIC BLADE, IN PARTICULAR FOR A LEASURE AUTONOMOUS CARDIAC CAPSULE ENERGY HARVESTER | ||
Précédent [2024/14] | ENSEMBLE PENDULAIRE À MASSE INERTIELLE MONTÉE SUR UNE LAME PIÉZOÉLECTRIQUE, NOTAMMENT POUR UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE DE CAPSULE CARDIAQUE AUTONOME LEADLESS | Procédure d'examen | 22.05.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.05.2023 | Requête en examen déposée [2024/14] | 22.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 16.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2009174289 (TANNER EDWARD T [US]); | [IA]CN104393787 (UNIV XIAMEN); | [A]CN107355332 (UNIV ZHEJIANG NORMAL); | [A]CN108649837 (UNIV NORTHEAST PETROLEUM); | [A]CN112187102 (UNIV ZHEJIANG NORMAL) | par le demandeur | WO2018122244 | WO2019001829 | US2019381325 | EP3730185 | US2020338241 | EP3892325 | US2021316148 | EP20220315101 |