EP4288256 - FIXATION DE PEIGNE ET KIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2023/50] | ACCESSOIRE PEIGNE ET KIT | ||
[2024/01] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.02.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.11.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.08.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 24.07.2024 [2024/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Inventeur(s) | 01 /
EIJKELKAMP, Marcus Franciscus 5656 AG Eindhoven / NL | 02 /
DE VRIES, Alwin William 5656 AG Eindhoven / NL | 03 /
PETRELLI, Marcus Cornelis 5656 AG Eindhoven / NL | 04 /
HIN, Theodoor René Maria 5656 AG Eindhoven / NL | 05 /
KINGMA, Pieter 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Mandataire(s) | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2023/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22701621.9 | 25.01.2022 | [2023/50] | WO2022EP51559 | Numéro de priorité, date | EP20210154841 | 02.02.2021 Format original publié: EP 21154841 | [2023/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022167263 | Date: | 11.08.2022 | Langue: | EN | [2022/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4288256 | Date: | 13.12.2023 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4288256 | Date: | 24.07.2024 | Langue: | EN | [2024/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.08.2022 | Classification | IPC: | B26B19/20, B26B19/38 | [2023/50] | CPC: |
B26B19/20 (EP,CN,KR,US);
B26B19/3813 (EP,KR,US);
F16H19/04 (KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KAMMAUFSATZ UND KIT | [2024/01] | Anglais: | A COMB ATTACHMENT AND A KIT | [2023/50] | Français: | FIXATION DE PEIGNE ET KIT | [2024/01] |
Précédent [2023/50] | KAMMBEFESTIGUNG UND KIT | ||
Précédent [2023/50] | ACCESSOIRE PEIGNE ET KIT | Entrée dans la phase régionale | 04.09.2023 | Taxe nationale de base payée | 04.09.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.09.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.09.2023 | Requête en examen déposée [2023/50] | 04.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 17.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3041726 (HITSON PIERSON H); | [A]WO2015169553 (KONINKL PHILIPS NV [NL]); | [AD]US10307920 (SANCHEZ FELIX [US]) | par le demandeur | US10307920 |