EP4302120 - SYNCHRONISATION DE SIGNAUX ASSISTÉE PAR RIS (SURFACE INTELLIGENTE RECONFIGURABLE) ET NON ASSISTÉE PAR RIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.09.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 20.02.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2024/02] | Inventeur(s) | 01 /
DUAN, Weimin San Diego, California 92121 / US | 02 /
LY, Hung Dinh San Diego, California 92121 / US | 03 /
MANOLAKOS, Alexandros San Diego, California 92121 / US | [2024/02] | Mandataire(s) | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2024/02] | Howe, Steven Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 22703742.1 | 11.01.2022 | [2024/02] | WO2022US12048 | Numéro de priorité, date | GR20210100136 | 05.03.2021 Format original publié: GR 20210100136 | [2024/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022186903 | Date: | 09.09.2022 | Langue: | EN | [2022/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4302120 | Date: | 10.01.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.09.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.09.2022 | Classification | IPC: | G01S5/02, H04L5/00, H04W64/00 | [2024/02] | CPC: |
H04L5/0051 (EP,US);
H04L5/0048 (KR);
H04B7/04013 (EP,US);
H04B7/145 (KR);
H04W24/10 (KR);
H04W52/0209 (KR);
H04W64/00 (KR);
H04W72/0446 (KR);
H04W8/24 (KR);
G01S5/0273 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/02] | Titre | Allemand: | REKONFIGURIERBARE INTELLIGENTE OBERFLÄCHE, RIS, UNTERSTÜTZTE UND NICHT-RIS-UNTERSTÜTZTE SIGNALZEITSTEUERUNG | [2024/02] | Anglais: | RECONFIGURABLE INTELLIGENT SURFACE, RIS, AIDED AND NON-RIS-AIDED SIGNAL TIMING | [2024/02] | Français: | SYNCHRONISATION DE SIGNAUX ASSISTÉE PAR RIS (SURFACE INTELLIGENTE RECONFIGURABLE) ET NON ASSISTÉE PAR RIS | [2024/02] | Entrée dans la phase régionale | 26.06.2023 | Taxe nationale de base payée | 26.06.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.06.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.06.2023 | Requête en examen déposée [2024/02] | 26.06.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A] - INTERDIGITAL INC, "Discussion on On-demand reference signals for positioning", vol. RAN WG2, no. Electronic; 20210125 - 20210205, (20210115), 3GPP DRAFT; R2-2100375, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: https://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_113-e/Docs/R2-2100375.zip R2-2100375 (R17 NR POS A81122).doc, (20210115), XP051973561 [A] 1-4,7-10,13-16,19-22 * the whole document * | [A] - SONY, "Considerations on potential positioning enhancements", vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20201026 - 20201113, (20201017), 3GPP DRAFT; R1-2008365, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: https://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_103-e/Docs/R1-2008365.zip R1-2008365 Pos_Tech.docx, (20201017), XP051940107 [A] 1-4,7-10,13-16,19-22 * Section 2.3.2 * | [A] - ZHANG JINGWEN ET AL, "Positioning with Dual Reconfigurable Intelligent Surfaces in Millimeter-Wave MIMO Systems", 2020 IEEE/CIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS IN CHINA (ICCC), IEEE, (20200809), doi:10.1109/ICCC49849.2020.9238887, pages 800 - 805, XP033853278 [A] 1-4,7-10,13-16,19-22 * abstract * * column 1 - column 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICCC49849.2020.9238887 |