EP4292182 - SYSTÈME ET DISPOSITIF DE TERRAIN DE SURVEILLANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.01.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.11.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.09.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.04.2022 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 29.05.2024 [2024/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beckhoff Automation GmbH Hülshorstweg 20 33415 Verl / DE | [2023/51] | Inventeur(s) | 01 /
POHL, Christopher 33415 Verl / DE | 02 /
RETTIG, Thomas 33378 Rheda-Wiedenbrück / DE | 03 /
BRUNS, Benjamin 29221 Celle / DE | 04 /
PETROVIC, Sebastian 32257 Bünde / DE | [2023/51] | Mandataire(s) | Patentanwaltskanzlei WILHELM & BECK Prinzenstraße 13 80639 München / DE | [2023/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22713923.5 | 10.03.2022 | [2023/51] | WO2022EP56253 | Numéro de priorité, date | DE202110106487 | 17.03.2021 Format original publié: DE102021106487 | [2023/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022194680 | Date: | 22.09.2022 | Langue: | DE | [2022/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4292182 | Date: | 20.12.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.09.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4292182 | Date: | 29.05.2024 | Langue: | DE | [2024/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.09.2022 | Classification | IPC: | H02H1/00, H02H7/26 | [2023/51] | CPC: |
H02H1/0015 (EP,US);
H02H1/043 (US);
H02H3/08 (US);
H02H3/44 (US);
H02H7/26 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND ÜBERWACHUNGSFELDGERÄT | [2023/51] | Anglais: | SYSTEM AND MONITORING FIELD DEVICE | [2023/51] | Français: | SYSTÈME ET DISPOSITIF DE TERRAIN DE SURVEILLANCE | [2023/51] | Entrée dans la phase régionale | 13.09.2023 | Taxe nationale de base payée | 13.09.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.09.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.12.2022 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 13.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2023 | Requête en examen déposée [2023/51] | 13.09.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 17.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |