Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
27.04.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 29.05.2024 [2024/22] |
19.04.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 22.05.2024 [2024/21] |
19.04.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 22.05.2024 [2024/21] |
17.04.2024 | Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) | |
17.04.2024 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
17.04.2024 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
27.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
24.01.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
17.11.2023 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 20.12.2023 [2023/51] |
17.11.2023 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
17.11.2023 | Requête en examen présentée | publié le 20.12.2023 [2023/51] |
19.09.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
18.09.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
18.09.2023 | Modification par le demandeur | |
13.09.2023 | Changement - mandataire | |
13.09.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
13.01.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
23.09.2022 | Données PCT avant la publication européenne | |
23.09.2022 | Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur | |
11.04.2022 | Données PCT avant la publication européenne |