EP4313953 - LIGANDS SÉLECTIFS DU RÉCEPTEUR DE L'ANGIOTENSINE II [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.01.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.09.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.04.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 26.06.2024 [2024/26] | 24.05.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vicore Pharma AB Kornhamnstorg 53 111 27 Stockholm / SE | [2024/06] | Inventeur(s) | 01 /
FEX, Tomas 431 83 Mölndal / SE | 02 /
OHLSSON, Bengt 431 83 Mölndal / SE | 03 /
HALLBERG, Anders 753 12 Uppsala / SE | 04 /
LARHED, Mats 752 39 Uppsala / SE | [2024/06] | Mandataire(s) | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [2024/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22714509.1 | 23.03.2022 | [2024/06] | WO2022GB50725 | Numéro de priorité, date | GB20210004040 | 23.03.2021 Format original publié: GB 202104040 | GB20210013583 | 23.09.2021 Format original publié: GB 202113583 | [2024/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022200785 | Date: | 29.09.2022 | Langue: | EN | [2022/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4313953 | Date: | 07.02.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.09.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.09.2022 | Classification | IPC: | C07D233/60, C07D401/12, C07D409/12, C07D417/14, A61P9/00, A61P11/00, A61P13/12, A61P37/00, A61K31/4164, A61K31/4178 | [2024/06] | CPC: |
A61P13/12 (EP);
C07D417/14 (EP,US);
A61P11/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07D233/58 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/06] | Titre | Allemand: | SELEKTIVE ANGIOTENSIN II REZEPTORLIGANDEN | [2024/06] | Anglais: | SELECTIVE ANGIOTENSIN II RECEPTOR LIGANDS | [2024/06] | Français: | LIGANDS SÉLECTIFS DU RÉCEPTEUR DE L'ANGIOTENSINE II | [2024/06] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2023 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.10.2023 | Requête en examen déposée [2024/06] | 18.10.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0479479 (MERCK & CO INC [US]); | [YD]WO02096883 (VICORE PHARMA AB [SE], et al); | [YP]WO2021053344 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [YP]WO2021186180 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [XP]WO2021186185 (VICORE PHARMA AB [SE]); | [YP]WO2022049372 (VICORE PHARMA AB [SE]); | par le demandeur | US5312820 | GB2281298 | WO9943339 | WO02096883 | WO2004046141 | US2004167176 | US2012035232 | WO2016092329 | WO2016107879 | WO2016139475 | WO2017221012 | WO2019008393 |