EP4337277 - DISPOSITIF DE THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE CONFORMABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.11.2022 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.06.2022 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 21.08.2024 [2024/34] | 19.07.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KCI Manufacturing Unlimited Company IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone, Co. Westmeath, N37XF22 / IE | [2024/12] | Inventeur(s) | 01 /
PRATT, Benjamin Andrew Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | 02 /
SEDDON, James Killingworth Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | 03 /
LOCKE, Christopher Brian Bracknell Berkshire RG12 8HT / GB | [2024/12] | Mandataire(s) | Simmons & Simmons City Point One Ropemaker Street London EC2Y 9SS / GB | [2024/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22725558.5 | 11.05.2022 | [2024/12] | WO2022IB54374 | Numéro de priorité, date | US202163188197P | 13.05.2021 Format original publié: US 202163188197 P | [2024/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022238919 | Date: | 17.11.2022 | Langue: | EN | [2022/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4337277 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.11.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.11.2022 | Classification | IPC: | A61M1/00 | [2024/12] | CPC: |
A61M1/80 (EP);
A61M1/966 (EP,US);
A61M1/88 (EP);
A61M2205/3331 (EP);
A61M2205/3358 (EP);
A61M2205/42 (EP);
A61M2205/502 (EP);
A61M2205/583 (EP);
A61M2205/75 (EP);
A61M2209/088 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Titre | Allemand: | ANPASSBARE UNTERDRUCKTHERAPIEVORRICHTUNG | [2024/12] | Anglais: | CONFORMABLE NEGATIVE-PRESSURE THERAPY DEVICE | [2024/12] | Français: | DISPOSITIF DE THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE CONFORMABLE | [2024/12] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.11.2023 | Requête en examen déposée [2024/12] | 08.11.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2018296397 (ASKEM BEN ALAN [GB], et al); | [X]US2020000983 (GORDON BENJAMIN [GB], et al) |