EP4363448 - PROCÉDÉ DE RECONSTITUTION D'UNE FORMULATION LYOPHILISÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.01.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 09.10.2024 [2024/41] | 06.09.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amgen Inc. One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | [2024/19] | Inventeur(s) | 01 /
QI, Wei Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | 02 /
REN, Cindy Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US | [2024/19] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [2024/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22747526.6 | 29.06.2022 | [2024/19] | WO2022US35533 | Numéro de priorité, date | US202163216616P | 30.06.2021 Format original publié: US 202163216616 P | [2024/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023278585 | Date: | 05.01.2023 | Langue: | EN | [2023/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4363448 | Date: | 08.05.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.01.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.01.2023 | Classification | IPC: | C07K16/28, C07K16/30, A61K39/395, A61P35/00 | [2024/19] | CPC: |
C07K16/28 (EP,IL,KR);
A61K39/39591 (EP,IL,KR);
A61K47/10 (KR);
A61K47/183 (KR);
A61K9/0019 (KR);
A61P35/00 (EP,IL,KR);
C07K16/2809 (EP,IL,KR);
C07K16/2878 (EP,IL);
C07K16/3092 (EP,IL);
A61K9/19 (KR);
C07K2317/31 (EP,IL,KR);
C07K2317/622 (EP,IL);
C07K2317/94 (EP,IL,KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/19] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR WIEDERHERSTELLUNG EINER LYOPHILISIERTEN FORMULIERUNG | [2024/19] | Anglais: | METHOD OF RECONSTITUTING LYOPHILIZED FORMULATION | [2024/19] | Français: | PROCÉDÉ DE RECONSTITUTION D'UNE FORMULATION LYOPHILISÉE | [2024/19] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2023 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.12.2023 | Requête en examen déposée [2024/19] | 12.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.08.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]WO2017021349 (AMGEN RES (MUNICH) GMBH [DE]); | [XI]WO2018204907 (AMGEN INC [US]); | [X]WO2019020745 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al); | [XI]WO2019133961 (AMGEN INC [US], et al); | [I]WO2020072306 (AMGEN INC [US]); | par le demandeur | US4439196 | US4447224 | US4447233 | US4475196 | US4486194 | US4487603 | US4596556 | US4751180 | WO8809344 | US4790824 | US4935233 | US4941880 | US5064413 | US5312335 | US5383851 | US5399163 | US2002103345 | WO2006020258 | WO2009032782 |