EP4367002 - SYSTÈME DE DIRECTION DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LA CONDUITE D'ESSAI D'UN VÉHICULE AUTONOME ET PROCÉDÉ DE DÉBRAYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés aiMotive Kft. Szépvölgyi út 22 1025 Budapest / HU | [2024/20] | Inventeur(s) | 01 /
KOHÁRI, Roland 5100 Jászberény / HU | [2024/20] | Mandataire(s) | Kereszty, Marcell Gödölle, Kékes, Mészaros & Szabo Patent and Trademark Attorneys Keleti Karoly u. 13/b. 1024 Budapest / HU | [2024/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22751805.7 | 28.06.2022 | [2024/20] | WO2022HU50054 | Numéro de priorité, date | HU20210000263 | 09.07.2021 Format original publié: HU 2100263 | [2024/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023281283 | Date: | 12.01.2023 | Langue: | EN | [2023/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4367002 | Date: | 15.05.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.01.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.01.2023 | Classification | IPC: | B62D15/02, B62D1/28, B62D5/04 | [2024/20] | CPC: |
B62D15/025 (EP,KR);
B62D5/00 (HU);
B60W30/00 (HU);
B62D1/286 (EP,KR);
B62D5/046 (KR);
B62D5/0478 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/20] | Titre | Allemand: | LENKSYSTEM ZUR VERWENDUNG BEIM TESTEN DES FAHRENS EINES AUTONOMEN FAHRZEUGS UND ABKUPPELVERFAHREN | [2024/20] | Anglais: | STEERING SYSTEM FOR USE IN TEST DRIVING OF AN AUTONOMOUS VEHICLE AND DISENGAGEMENT METHOD | [2024/20] | Français: | SYSTÈME DE DIRECTION DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS LA CONDUITE D'ESSAI D'UN VÉHICULE AUTONOME ET PROCÉDÉ DE DÉBRAYAGE | [2024/20] | Entrée dans la phase régionale | 08.02.2024 | Taxe nationale de base payée | 08.02.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.02.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.02.2024 | Requête en examen déposée [2024/20] | 08.02.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE10255751 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG [DE]); | [A]US2019041847 (SILBERLING JORDAN Y [US], et al); | [A]EP3763603 (NISSAN MOTOR [JP]) | par le demandeur | US2003221898 | US2006015228 | US2006195238 | EP1972482 | US2012130596 | US2014214275 | US2016334790 |