EP4258780 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMUTATION DE GROUPE D'ESPACES DE RECHERCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.09.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vivo Mobile Communication Co., Ltd. No.1, Vivo Road Chang'an Dongguan, Guangdong 523863 / CN | [2023/41] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Dongru Dongguan, Guangdong 523863 / CN | [2023/41] | Mandataire(s) | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [2023/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22752246.3 | 08.02.2022 | [2023/41] | WO2022CN75538 | Numéro de priorité, date | CN202110184958 | 10.02.2021 Format original publié: CN202110184958 | [2023/41] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022171085 | Date: | 18.08.2022 | Langue: | ZH | [2022/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4258780 | Date: | 11.10.2023 | Langue: | EN | [2023/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 18.08.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.09.2024 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04W52/02, H04L5/00, H04W72/0453, H04W76/28 | [2024/24] | CPC: |
H04W76/28 (EP,CN,KR,US);
H04W24/02 (CN);
H04L5/001 (EP,KR);
H04L5/0053 (EP,KR);
H04L5/0094 (KR);
H04W52/0216 (EP,KR);
H04W52/0229 (EP,KR);
H04W52/0235 (EP);
H04W52/0248 (KR);
H04W52/028 (EP);
H04W72/0453 (EP,CN);
H04W72/0457 (KR);
|
Précédent IPC [2023/41] | H04W72/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/41] | Titre | Allemand: | SUCHRAUMGRUPPENSCHALTVERFAHREN UND -VORRICHTUNG | [2023/41] | Anglais: | SEARCH SPACE GROUP SWITCHING METHOD AND APPARATUS | [2023/41] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMUTATION DE GROUPE D'ESPACES DE RECHERCHE | [2023/41] | Entrée dans la phase régionale | 07.07.2023 | Traduction produite | 07.07.2023 | Taxe nationale de base payée | 07.07.2023 | Taxe de recherche payée | 07.07.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.07.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2023 | Requête en examen déposée [2023/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]CN102104866 (CHINA ACADEMY OF TELECOMM TECH) [A] 1-26 * entire document *; | [A]WO2018128469 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-26 * entire document *; | [A]CN109417762 (BEIJING MI MOBILE SOFTWARE CO LT) [A] 1-26 * entire document *; | [X] - vivo, "Remaining issues on physical DL channel design in unlicensed spectrum", 3GPP Draft; R1-2000307, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , (20200214), vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200224 - 20200306, XP051852796 [X] 1-26 * full text, section 2 * | [A] - Moderator (Lenovo), "Summary of email discussion [101-e-NR-unlic-NRU- DL_Signals_and_Channels-01] on Search Space", 3GPP Draft; R1-2004851, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , (20200530), vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200525 - 20200605, XP051892296 [A] 1-26 * entire document * |