EP4373609 - UTILISATION DE COMPOSITIONS D'OXYDE DE CÉRIUM DOPÉ TRIVALENT POUR L'ÉLIMINATION DE CONTAMINANTS BIOLOGIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.01.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.08.2022 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neo Chemicals & Oxides, LLC 8101 E. Prentice Avenue, Suite 525 Greenwood Village, CO 80111 / US | [2024/22] | Inventeur(s) | 01 /
PSARAS, Dimitrios Greenwood Village, CO 80111 / US | 02 /
HANELINE, Mason, Reames Greenwood Village, CO 80111 / US | 03 /
WILLIAMS, Steven Paul Sillamae, 40231 / EE | [2024/22] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [2024/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22753910.3 | 21.07.2022 | [2024/22] | WO2022US37827 | Numéro de priorité, date | US202163224317P | 21.07.2021 Format original publié: US 202163224317 P | [2024/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023004013 | Date: | 26.01.2023 | Langue: | EN | [2023/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4373609 | Date: | 29.05.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.01.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2023 | Classification | IPC: | B01J20/06, B01J20/32, B01J20/28, C02F1/28, C02F1/50 | [2024/22] | CPC: |
B01J20/06 (EP,US);
C01F17/235 (US);
B01J20/2805 (EP);
B01J20/3204 (EP);
B01J20/321 (EP);
B01J20/3212 (EP);
B01J20/3236 (EP);
C02F1/281 (EP,US);
C02F1/288 (EP);
C02F1/50 (EP);
C02F1/001 (EP);
C02F2303/04 (EP);
C02F2307/02 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/22] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERWENDUNG VON DREIWERTIGEN DOTIERTEN CEROXID-ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR ENTFERNUNG BIOLOGISCHER VERUNREINIGUNGEN | [2024/22] | Anglais: | USE OF TRIVALENT DOPED CERIUM OXIDE COMPOSITIONS FOR BIOLOGICAL CONTAMINANT REMOVAL | [2024/22] | Français: | UTILISATION DE COMPOSITIONS D'OXYDE DE CÉRIUM DOPÉ TRIVALENT POUR L'ÉLIMINATION DE CONTAMINANTS BIOLOGIQUES | [2024/22] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2024 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.01.2024 | Requête en examen déposée [2024/22] | 25.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.08.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2009107925 (BURBA III JOHN L [US], et al); | [X]US2009112043 (BURBA III JOHN L [US], et al); | [X]EP2502959 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP [JP]); | [A]WO2015197656 (RHODIA OPERATIONS [FR]) |