EP4300622 - ÉLECTRODE NÉGATIVE POUR BATTERIES SECONDAIRES À ÉLECTROLYTE NON AQUEUX, ET BATTERIE SECONDAIRE À ÉLECTROLYTE NON AQUEUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.09.2022 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 29.05.2024 [2024/22] | 27.04.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 29.05.2024 [2024/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Energy Co., Ltd. 1-1, Matsushita-cho Moriguchi-shi Osaka 570-8511 / JP | [2024/01] | Inventeur(s) | 01 /
URATA, Sho Kadoma-shi, Osaka 571-0057 / JP | [2024/01] | Mandataire(s) | Novagraaf International SA Chemin de l'Echo 3 1213 Onex, Geneva / CH | [2024/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22759525.3 | 18.02.2022 | [2024/01] | WO2022JP06688 | Numéro de priorité, date | JP20210028420 | 25.02.2021 Format original publié: JP 2021028420 | [2024/01] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022181489 | Date: | 01.09.2022 | Langue: | JA | [2022/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4300622 | Date: | 03.01.2024 | Langue: | EN | [2024/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 01.09.2022 | Classification | IPC: | H01M4/133, H01M4/134, H01M4/36, H01M4/38, H01M4/48, H01M4/587 | [2024/01] | CPC: |
H01M4/48 (EP);
H01M4/133 (EP,US);
H01M10/0525 (EP);
H01M4/134 (EP,US);
H01M4/36 (EP);
H01M4/364 (EP,US);
H01M4/366 (EP,US);
H01M4/38 (EP);
H01M4/386 (EP);
H01M4/483 (EP,US);
H01M4/583 (EP,US);
H01M4/587 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/01] | Titre | Allemand: | NEGATIVELEKTRODE FÜR SEKUNDÄRBATTERIEN MIT WASSERFREIEM ELEKTROLYT UND SEKUNDÄRBATTERIE MIT WASSERFREIEM ELEKTROLYT | [2024/01] | Anglais: | NEGATIVE ELECTRODE FOR NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERIES, AND NONAQUEOUS ELECTROLYTE SECONDARY BATTERY | [2024/01] | Français: | ÉLECTRODE NÉGATIVE POUR BATTERIES SECONDAIRES À ÉLECTROLYTE NON AQUEUX, ET BATTERIE SECONDAIRE À ÉLECTROLYTE NON AQUEUX | [2024/01] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2023 | Traduction produite | 09.08.2023 | Taxe nationale de base payée | 09.08.2023 | Taxe de recherche payée | 09.08.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.08.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2023 | Requête en examen déposée [2024/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2019239948 (PANASONIC IP MAN CO LTD [JP]) [A] 1-5; | [A]WO2019239652 (SANYO ELECTRIC CO [JP], et al)[A] 1-5; | [A]WO2020044930 (PANASONIC IP MAN CO LTD [JP]) [A] 1-5; | [A]WO2020175361 (SANYO ELECTRIC CO [JP], et al) [A] 1-5 | par le demandeur | JPH09298057 | JP2000090980 | JP2013246900 |