EP4301029 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RAPPORT D'INFORMATIONS DE POSITIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/01] | Inventeur(s) | 01 /
YU, Yingjie Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
HUANG, Su Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/01] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2024/01] | Huawei European IPR Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstraße 25 80992 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 22778807.2 | 25.03.2022 | [2024/01] | WO2022CN83189 | Numéro de priorité, date | CN202110365571 | 02.04.2021 Format original publié: CN202110365571 | CN202110975593 | 24.08.2021 Format original publié: CN202110975593 | [2024/01] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022206625 | Date: | 06.10.2022 | Langue: | ZH | [2022/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4301029 | Date: | 03.01.2024 | Langue: | EN | [2024/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 06.10.2022 | Classification | IPC: | G01S5/00, G01S5/02, H04W64/00, H04W24/08 | [2024/37] | CPC: |
H04W64/00 (EP);
G01S5/0236 (EP,US);
G01S5/0036 (EP);
G01S5/021 (US);
G01S5/0218 (EP);
H04W24/10 (US);
|
Précédent IPC [2024/01] | H04W24/08, H04W64/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/01] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MELDUNG VON POSITIONSINFORMATIONEN | [2024/01] | Anglais: | POSITIONING INFORMATION REPORTING METHOD AND APPARATUS | [2024/01] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RAPPORT D'INFORMATIONS DE POSITIONNEMENT | [2024/01] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2023 | Traduction produite | 27.09.2023 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2023 | Taxe de recherche payée | 27.09.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2023 | Requête en examen déposée [2024/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]CN110012536 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]CN110022523 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]CN111586742 (HUAWEI TECH CO LTD); | [Y]CN111989585 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD); | [A]CN112136335 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD); | [A]US2021058889 (ZHANG XIAOXIA [US], et al) |