EP4324641 - FILM STRATIFIÉ PIÉZOÉLECTRIQUE CONDUCTEUR TRANSPARENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kureha Corporation 3-3-2, Nihonbashi-Hamacho Chuo-ku Tokyo 103-8552 / JP | [2024/08] | Inventeur(s) | 01 /
IMAJI Makoto Tokyo 103-8552 / JP | [2024/08] | Mandataire(s) | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB Postfach 330 920 80069 München / DE | [2024/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22788069.7 | 30.03.2022 | [2024/08] | WO2022JP16326 | Numéro de priorité, date | JP20210069038 | 15.04.2021 Format original publié: JP 2021069038 | [2024/08] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022220144 | Date: | 20.10.2022 | Langue: | JA | [2022/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4324641 | Date: | 21.02.2024 | Langue: | EN | [2024/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 20.10.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.09.2024 | Classification | IPC: | H10N30/30, H10N30/857, H10N30/88, H10N30/87, H10N30/06 | [2024/42] | CPC: |
H10N30/878 (EP,US);
C08J7/044 (EP,KR);
B32B7/025 (EP);
B32B9/00 (EP);
C08J7/042 (EP,KR);
H10N30/06 (EP,KR,US);
H10N30/30 (KR);
H10N30/857 (EP,KR,US);
H10N30/87 (KR);
H10N30/883 (US);
C08J2327/14 (EP);
G06F2203/04105 (US);
G06F3/041 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2024/08] | B32B9/00, H01L41/047, H01L41/113, H01L41/193, H01L41/29, B32B7/025 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/08] | Titre | Allemand: | TRANSPARENTER LEITFÄHIGER PIEZOELEKTRISCHER LAMINIERTER FILM | [2024/08] | Anglais: | TRANSPARENT CONDUCTIVE PIEZOELECTRIC LAMINATED FILM | [2024/08] | Français: | FILM STRATIFIÉ PIÉZOÉLECTRIQUE CONDUCTEUR TRANSPARENT | [2024/08] | Entrée dans la phase régionale | 04.10.2023 | Traduction produite | 04.10.2023 | Taxe nationale de base payée | 04.10.2023 | Taxe de recherche payée | 04.10.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.10.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.10.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.10.2023 | Requête en examen déposée [2024/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2014185530 (MITSUI CHEMICALS INC [JP], et al); | [YX]WO2015064328 (DAIKIN IND LTD [JP]); | [A]WO2015129829 (DAIKIN IND LTD [JP]); | [Y]WO2019102635 (NITTO DENKO CORP [JP]) | par le demandeur | JPH05324203 |