EP4223088 - DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SÉRIE DE PRODUITS CORRESPONDANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.06.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.07.2023 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.06.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AUMA Riester GmbH & Co. KG Aumastr. 1 79379 Müllheim / DE | [2023/32] | Inventeur(s) | 01 /
STENZEL, Rüdiger 57271 Hilchenbach / DE | [2023/32] | Mandataire(s) | Mertzlufft-Paufler, Cornelius, et al Maucher Jenkins Patent- und Rechtsanwälte Urachstraße 23 79102 Freiburg im Breisgau / DE | [2023/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22790493.5 | 21.09.2022 | [2023/32] | WO2022EP76226 | Numéro de priorité, date | DE202110131953 | 03.12.2021 Format original publié: DE102021131953 | [2023/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023099056 | Date: | 08.06.2023 | Langue: | DE | [2023/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4223088 | Date: | 09.08.2023 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.06.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2023/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4223088 | Date: | 28.08.2024 | Langue: | DE | [2024/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.06.2023 | Classification | IPC: | H05K5/06, H01R13/52 | [2023/32] | CPC: |
H05K5/069 (EP);
H01R13/5202 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHES GERÄT UND ENTSPRECHENDE BAUREIHE | [2023/32] | Anglais: | ELECTRONIC DEVICE AND CORRESPONDING PRODUCT SERIES | [2023/32] | Français: | DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE ET SÉRIE DE PRODUITS CORRESPONDANTE | [2023/32] | Entrée dans la phase régionale | 05.05.2023 | Taxe nationale de base payée | 05.05.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.05.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.05.2023 | Requête en examen déposée [2023/32] | 05.05.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 18.07.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2024 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.07.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE10058107 (WERNER RIESTER GMBH & CO KG AR [DE]); | [A]DE202015008215U (AUMA RIESTER GMBH & CO KG [DE]); | [A]DE102019107721 (AUMA RIESTER GMBH & CO KG [DE]) | Examen | DE202015008215U |