EP4321824 - CLIMATISEUR INTÉGRÉ DANS UN COMPARTIMENT, DISPOSITIF DE RÉFRIGÉRATION ET CONTENEUR DE TRANSPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daikin Industries, Ltd. Osaka Umeda Twin Towers South 1-13-1, Umeda Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0001 / JP | [2024/07] | Inventeur(s) | 01 /
IKEMIYA, Makoto Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | 02 /
YAMAMOTO, Kouji Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | 03 /
KAMEI, Noritaka Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | [2024/07] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2024/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22791397.7 | 11.03.2022 | [2024/07] | WO2022JP10828 | Numéro de priorité, date | JP20210070968 | 20.04.2021 Format original publié: JP 2021070968 | [2024/07] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022224616 | Date: | 27.10.2022 | Langue: | JA | [2022/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4321824 | Date: | 14.02.2024 | Langue: | EN | [2024/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.10.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.02.2024 | Classification | IPC: | F25D11/00, F25D23/00, B01D53/047, B01D53/26, B65D88/74 | [2024/07] | CPC: |
F25D29/003 (EP);
B01D53/047 (EP,US);
A23B7/0425 (EP);
A23B7/148 (EP,US);
B01D53/261 (EP,US);
B65D81/266 (US);
B65D85/505 (US);
B65D85/52 (US);
F25D17/042 (EP,US);
B01D2253/108 (US);
B01D2256/10 (EP);
B01D2257/102 (US);
B01D2257/104 (EP);
B01D2257/80 (US);
B01D2258/06 (US);
B01D2259/40003 (US);
B01D2259/40009 (US);
B01D2259/402 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] | Titre | Allemand: | INNENRAUMKLIMAANLAGE, KÜHLVORRICHTUNG UND TRANSPORTBEHÄLTER | [2024/07] | Anglais: | IN-COMPARTMENT AIR CONDITIONER, REFRIGERATION DEVICE, AND TRANSPORT CONTAINER | [2024/07] | Français: | CLIMATISEUR INTÉGRÉ DANS UN COMPARTIMENT, DISPOSITIF DE RÉFRIGÉRATION ET CONTENEUR DE TRANSPORT | [2024/07] | Entrée dans la phase régionale | 09.11.2023 | Traduction produite | 09.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 09.11.2023 | Taxe de recherche payée | 09.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.11.2023 | Requête en examen déposée [2024/07] | 23.07.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.07.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4142372 (KATO KAORU, et al); | [A]US4725293 (GUNDERSON JEFF [US]); | [A]EP0467668 (BOC GROUP PLC [GB]); | [Y]EP0888804 (BOC GROUP PLC [GB]); | [Y]US2002033023 (KROLL MARK W [US], et al); | [A]US2008159910 (DICK PAUL H [US], et al); | [A]US2015344209 (SAVUR SANJAY [AU], et al); | [Y]WO2019065885 (DAIKIN IND LTD [JP]); | [A]EP3673746 (THERMO KING CORP [US]); | Recherche internationale | [A]WO2008136540 (TEIJIN PHARMA LTD [JP], et al); | [A]JP2016161191 (DAIKIN IND LTD); | [A]WO2017038056 (DAIKIN IND LTD [JP]) | par le demandeur | JP2017219287 |