EP4325753 - PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION DE SIGNAL, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE SIGNAL, ET DISPOSITIF ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/08] | Inventeur(s) | 01 /
QU, Weilin Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
WU, Yiling Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
CHEN, Jun Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
TANG, Yujian Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 05 /
YAN, Mao Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2024/08] | Mandataire(s) | Huawei European IPR Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstraße 25 80992 München / DE | [2024/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22794579.7 | 12.04.2022 | [2024/08] | WO2022CN86277 | Numéro de priorité, date | CN202110483718 | 30.04.2021 Format original publié: CN202110483718 | [2024/08] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022228108 | Date: | 03.11.2022 | Langue: | ZH | [2022/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4325753 | Date: | 21.02.2024 | Langue: | EN | [2024/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.11.2022 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.09.2024 | Classification | IPC: | H04L1/00 | [2024/08] | CPC: |
H04L1/0057 (EP,US);
H04L1/0009 (CN);
H04L1/0041 (EP,US);
H04B1/707 (EP);
H04L1/08 (EP);
H04L25/491 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/08] | Titre | Allemand: | SIGNALERZEUGUNGSVERFAHREN, SIGNALVERARBEITUNGSVERFAHREN UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2024/08] | Anglais: | SIGNAL GENERATION METHOD, SIGNAL PROCESSING METHOD, AND RELATED DEVICE | [2024/08] | Français: | PROCÉDÉ DE GÉNÉRATION DE SIGNAL, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DE SIGNAL, ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2024/08] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.2023 | Traduction produite | 14.11.2023 | Taxe nationale de base payée | 14.11.2023 | Taxe de recherche payée | 14.11.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.11.2023 | Requête en examen déposée [2024/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6192068 (FATTOUCHE MICHEL T [CA], et al); | [A]CN101827050 (HARBIN INST OF TECH WEIHAI); | [A]CN102739322 (UNIV HARBIN ENG); | [A]CN103427917 (UNIV SHANGHAI SCIENCE & TECH); | [A]CN111865860 (HUNAN SHIKONG BENCHMARK TECH CO LTD) |