EP4352029 - COMPOSITION DE RÉGULATION DE PRISE DESTINÉE À DES SYSTÈMES CIMENTAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.04.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 09.11.2022 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Construction Research & Technology GmbH Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg / DE | [2024/16] | Inventeur(s) | 01 /
SACHSENHAUSER, Bernhard 83308 Trostberg / DE | 02 /
BANDIERA, Massimo 31100 Treviso / IT | 03 /
LORENZ, Klaus 83308 Trostberg / DE | 04 /
HIMMELEIN, Sabine 83308 Trostberg / DE | 05 /
WELDERT, Kai Steffen 83308 Trostberg / DE | 06 /
SCHWESIG, Peter 83308 Trostberg / DE | 07 /
KLEIN, Matthias 83308 Trostberg / DE | 08 /
FARRA, Ramzi 83308 Trostberg / DE | [2024/16] | Mandataire(s) | Lorenz, Klaus Uwe Master Builders Solutions Deutschland GmbH EB/IP Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg / DE | [2024/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22797714.7 | 28.09.2022 | [2024/16] | WO2022EP76983 | Numéro de priorité, date | EP20210199920 | 29.09.2021 Format original publié: EP 21199920 | [2024/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023052424 | Date: | 06.04.2023 | Langue: | EN | [2023/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4352029 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.04.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.04.2023 | Classification | IPC: | C04B40/00, C04B28/06, C04B28/16, C04B103/22 | [2024/16] | CPC: |
C04B28/06 (EP);
C04B28/065 (EP);
C04B28/16 (EP);
C04B40/0039 (EP);
C04B2103/22 (EP)
| C-Set: |
C04B28/16, C04B7/02, C04B14/06, C04B14/28, C04B20/0076, C04B22/106, C04B24/02, C04B24/06, C04B24/2647 (EP);
C04B40/0039, C04B22/0013, C04B22/106, C04B24/02, C04B24/06, C04B24/2641, C04B2103/408 (EP);
C04B40/0039, C04B22/0013, C04B22/106, C04B24/06, C04B24/38, C04B2103/408 (EP);
C04B40/0039, C04B22/0013, C04B22/10, C04B24/06, C04B24/10, C04B24/2641, C04B2103/408 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABBINDUNGSSTEUERUNGSZUSAMMENSETZUNG FÜR ZEMENTÖSE SYSTEME | [2024/16] | Anglais: | SET CONTROL COMPOSITION FOR CEMENTITIOUS SYSTEMS | [2024/16] | Français: | COMPOSITION DE RÉGULATION DE PRISE DESTINÉE À DES SYSTÈMES CIMENTAIRES | [2024/16] | Entrée dans la phase régionale | 10.01.2024 | Taxe nationale de base payée | 10.01.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.01.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.01.2024 | Requête en examen déposée [2024/16] | 10.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US9868674 (LI WEIFENG [CN], et al); | [A]WO2020173723 (BASF SE [DE]) | par le demandeur | US4175975 | US4430469 | DE4411797 | CH686186 | CA2172004 | EP0753488 | US5792252 | EP0894811 | US6555683 | EP1851256 | WO2008012438 | WO2009103579 | EP2463314 | WO2014013077 | WO2019077050 |