EP4352455 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION DE MODÈLES 3D À PARTIR D'UNE IMAGERIE DE DRONE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.12.2022 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 18.09.2024 [2024/38] | 15.08.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 18.09.2024 [2024/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neural Enterprises Inc. 1536 3rd Street Kirkland, WA 98033-5576 / US | [2024/17] |
Précédent [2024/16] | Pour tous les Etats désignés Netdrones, Inc. 1536 3rd Street Kirkland, WA 98033 / US | Inventeur(s) | 01 /
ARKSEY, Matthew Laurence Kirkland, Washington 98033 / US | 02 /
BLAAUW, Deon Kirkland, Washington 98033 / US | 03 /
HAHN, Lucas Thomas Kirkland, Washington 98033 / US | 04 /
MCQUEEN, John Gordon Kirkland, Washington 98033 / US | 05 /
NAKAJIMA, Satoshi Kirkland, Washington 98033 / US | 06 /
SHEFNER, Guy David Byron Kirkland, Washington 98033 / US | 07 /
TONG, Richard Chia Tsing Kirkland, Washington 98033 / US | [2024/16] | Mandataire(s) | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2024/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22821269.2 | 10.06.2022 | [2024/16] | WO2022US72886 | Numéro de priorité, date | US202163209392P | 11.06.2021 Format original publié: US 202163209392 P | [2024/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2022261675 | Date: | 15.12.2022 | Langue: | EN | [2022/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4352455 | Date: | 17.04.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.12.2022, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 15.12.2022 | Classification | IPC: | G01C11/04, G06T7/73, G06T15/20, G06T17/05 | [2024/16] | CPC: |
H04B7/18504 (EP,US);
G06T7/73 (US);
B64C39/024 (US);
B64U80/86 (EP,US);
G01C15/002 (US);
G05D1/0027 (US);
G05D1/104 (EP,US);
G05D1/692 (US);
G05D1/695 (US);
G06N20/00 (EP,US);
G06T17/10 (US);
G06V20/17 (EP,US);
G08G5/0013 (US);
G08G5/0026 (US);
G08G5/0039 (US);
G08G5/0043 (US);
G08G5/0069 (US);
H04B17/27 (EP);
H04B17/318 (EP,US);
H04B17/3913 (EP);
H04W24/08 (US);
H04W28/24 (US);
H04W4/025 (EP,US);
H04W4/029 (EP);
H04W4/40 (EP,US);
H04W64/003 (US);
H04W64/006 (US);
B64U10/13 (US);
B64U10/14 (EP,US);
B64U2101/20 (EP,US);
B64U2101/30 (EP,US);
B64U2201/00 (US);
B64U2201/102 (EP,US);
G05D1/042 (US);
G05D1/46 (US);
H04W84/047 (US);
H04W84/12 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG VON 3D-MODELLEN AUS DROHNENBILDGEBUNG | [2024/16] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR GENERATING 3D MODELS FROM DRONE IMAGING | [2024/16] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE GÉNÉRATION DE MODÈLES 3D À PARTIR D'UNE IMAGERIE DE DRONE | [2024/16] | Entrée dans la phase régionale | 08.01.2024 | Taxe nationale de base payée | 08.01.2024 | Taxe de recherche payée | 08.01.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.01.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.01.2024 | Requête en examen déposée [2024/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2014200863 (KAMAT VINEET R [US], et al); | [A]US2014212030 (TYTGAT DONNY [BE], et al); | [A]US2017018113 (LATTANZI DAVID [US], et al); | [A]US10186049 (BOARDMAN DAVID [US], et al); | [A]US2020082611 (HARAMATY TOM [IL], et al); |