EP4386258 - STRUCTURE DE MONTAGE DE LAMPE ET LAMPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.02.2023 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2024 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Suzhou Opple Lighting Co., Ltd. R&D Building A of OPPLE Lighting Fenyang Road Fen Lake Developing Zone Wujiang District Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | Pour tous les Etats désignés Opple Lighting Co., Ltd. Room 411 Building 1 No. 6111 Longdong Avenue Pudong New District Shanghai 201201 / CN | [2024/25] | Inventeur(s) | 01 /
XIE, Jianmin Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | 02 /
ZHANG, Qingquan Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | 03 /
TAN, Xingchen Suzhou, Jiangsu 215211 / CN | [2024/25] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2024/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22855456.4 | 10.08.2022 | [2024/25] | WO2022CN111311 | Numéro de priorité, date | CN202121867723U | 11.08.2021 Format original publié: CN 202121867723 U | CN202110917473 | 11.08.2021 Format original publié: CN202110917473 | [2024/25] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023016475 | Date: | 16.02.2023 | Langue: | ZH | [2023/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4386258 | Date: | 19.06.2024 | Langue: | EN | [2024/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 16.02.2023 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.09.2024 | Classification | IPC: | F21V21/26, F21V21/02, F21V21/30, F21V21/36, // F21S8/04, F21V21/03 | [2024/42] | CPC: |
F21V21/30 (EP,US);
F21V21/02 (EP);
F21V21/26 (EP);
F21V21/36 (EP);
F21S8/043 (EP);
F21V21/03 (EP)
|
Précédent IPC [2024/25] | F21V21/14, F21V21/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LAMPENMONTAGESTRUKTUR UND LAMPE | [2024/25] | Anglais: | LAMP MOUNTING STRUCTURE AND LAMP | [2024/25] | Français: | STRUCTURE DE MONTAGE DE LAMPE ET LAMPE | [2024/25] | Entrée dans la phase régionale | 11.03.2024 | Traduction produite | 11.03.2024 | Taxe nationale de base payée | 11.03.2024 | Taxe de recherche payée | 11.03.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.03.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.03.2024 | Requête en examen déposée [2024/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |