Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
26.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
07.06.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 10.07.2024 [2024/28] |
07.06.2024 | Requête en examen présentée | publié le 10.07.2024 [2024/28] |
13.05.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
06.02.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
29.01.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
26.01.2024 | Changement - mandataire | |
26.01.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
11.03.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
11.03.2023 | Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |