EP4395560 - INOCULANTS D'ENSILAGE PERMETTANT L'INHIBITION D'ACETOBACTER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pioneer Hi-Bred International, Inc. 7100 N.W. 62nd Avenue P.O. Box 1014 Johnston, Iowa 50131-1014 / US | [2024/28] | Inventeur(s) | 01 /
DENNIS, Scott Michael URBANDALE, Iowa 50322 / US | 02 /
IIAMS, John C JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | 03 /
MAHANNA, William C JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | 04 /
SMILEY, Brenda JOHNSTON, Iowa 50131-0552 / US | [2024/28] | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2024/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22865696.3 | 29.08.2022 | [2024/28] | WO2022US75563 | Numéro de priorité, date | US202163238388P | 30.08.2021 Format original publié: US 202163238388 P | [2024/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023034734 | Date: | 09.03.2023 | Langue: | EN | [2023/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4395560 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 09.03.2023 | Classification | IPC: | A23K30/15, A23K50/10, A23K50/45 | [2024/28] | CPC: |
A23K30/15 (EP);
A23K50/10 (EP);
A23K50/20 (EP);
A23K50/30 (EP);
A23K50/75 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/28] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SILAGEIMPFSTOFFE ZUR HEMMUNG VON ACETOBACTER | [2024/28] | Anglais: | SILAGE INOCULANTS FOR INHIBITION OF ACETOBACTER | [2024/28] | Français: | INOCULANTS D'ENSILAGE PERMETTANT L'INHIBITION D'ACETOBACTER | [2024/28] | Matière biologique | Cette demande fait mention d'un dépôt de matière biologique, voir le dossier pour plus de détails | Entrée dans la phase régionale | 12.03.2024 | Taxe nationale de base payée | 12.03.2024 | Taxe de recherche payée | 12.03.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.03.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.03.2024 | Requête en examen déposée [2024/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2015134254 (PIONEER HI BRED INT [US]); | [A]US2018007933 (OWENS FREDRIC [US], et al); |