Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP4398942 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP4398942



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 1496
22.10.2024 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
22.10.2024 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 19
22.10.2024 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 39
22.10.2024 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 1
22.10.2024 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 1
22.10.2024 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
19.06.2024 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
24.04.2024 Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication Recherche / Examen 3
05.04.2024 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
05.04.2024 Listage de séquences au format de la norme ST.26 (.XML) Recherche / Examen 0
05.04.2024 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
25.03.2024 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 7
03.04.2023 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 345
03.04.2023 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 283
03.04.2023 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 176
03.04.2023 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 279
16.03.2023 Listage de séquences au format de la norme ST.26 (.XML) Recherche / Examen 0
16.03.2023 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 7
16.03.2023 Publication de la demande internationale - A1 Recherche / Examen 326