Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
15.11.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 18.12.2024 [2024/51] |
15.11.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 18.12.2024 [2024/51] |
22.10.2024 | Modification par le demandeur | |
14.06.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 17.07.2024 [2024/29] |
14.06.2024 | Requête en examen présentée | publié le 17.07.2024 [2024/29] |
20.05.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
27.04.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.04.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
08.04.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
06.04.2024 | Changement - mandataire | |
06.04.2024 | Données PCT avant la publication européenne | |
06.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
17.03.2023 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.03.2023 | Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |