EP4215794 - SUPPORT PLIABLE ET APPAREIL ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.06.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.06.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 12.08.2024 | Modification par le demandeur | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honor Device Co., Ltd. Suite 3401, Unit A, Building 6 Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road Xiangmihu Street, Futian District Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | [2023/30] | Inventeur(s) | 01 /
WU, Ling Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 02 /
HUO, Guoliang Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 03 /
TANG, Feng Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | 04 /
YANG, Desen Shenzhen, Guangdong 518040 / CN | [2023/30] | Mandataire(s) | Maiwald GmbH Engineering Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | [2023/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22868458.5 | 07.09.2022 | [2023/30] | WO2022CN117536 | Numéro de priorité, date | CN202111478155 | 06.12.2021 Format original publié: CN202111478155 | [2023/30] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023103494 | Date: | 15.06.2023 | Langue: | ZH | [2023/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4215794 | Date: | 26.07.2023 | Langue: | EN | [2023/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 15.06.2023 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.2024 | Classification | IPC: | F16M11/38, F16M13/00, G06F3/02, F16M11/06, F16M11/20, F16M11/04 | [2024/20] | CPC: |
G06F3/0202 (EP,CN);
F16M11/38 (EP,CN,US);
F16C11/04 (CN);
F16C11/10 (CN,US);
F16C11/12 (CN);
F16M11/041 (EP);
F16M11/06 (EP);
F16M11/2007 (EP);
F16M13/00 (EP);
F16M13/005 (CN);
G06F1/1616 (US);
G06F3/0227 (EP);
|
Précédent IPC [2023/30] | F16M11/38 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/30] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FALTBARER STÄNDER UND ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2023/30] | Anglais: | FOLDABLE STAND AND ELECTRONIC APPARATUS | [2023/30] | Français: | SUPPORT PLIABLE ET APPAREIL ÉLECTRONIQUE | [2023/30] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2023 | Traduction produite | 24.03.2023 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2023 | Taxe de recherche payée | 24.03.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.2023 | Requête en examen déposée [2023/30] | 09.08.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2001055196 (ANZAI MASATO [JP], et al); | [XA]JP2020043527 (KOKUYO KK) |