Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2024183487 | Dossier mondial | 06.06.2024 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2022CN117536 | 07.09.2022 | CN202111478155 | 06.12.2021 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP4215794 | Dossier mondial | 15.05.2024 | A4 | EP4215794 | 26.07.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2022CN117536 | 07.09.2022 | CN202111478155 | 06.12.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2023103494 | Dossier mondial | 07.09.2023 | A9 | WO2023103494 | 15.06.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN202111478155 | 06.12.2021 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN113898851B | Dossier mondial | 08.02.2022 | B | CN113898851 | 07.01.2022 | A | Numéro de priorité | Date | CN202111478155 | 06.12.2021 |