Etats contractants désignés | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | État(s) autorisant la validation | KH | | MA | | MD | | TN | | Procédure d'examen | 09.08.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2023 | Traduction produite | | 24.03.2023 | Taxe nationale de base payée | | 24.03.2023 | Taxe de recherche payée | | 24.03.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 24.03.2023 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 16.06.2023 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE | | Date de l'événement: | 25.03.2023 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: UNKNOWN | | Date de l'événement: | 23.06.2023 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 23.06.2023 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de l'événement: | 26.07.2023 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20230324 | | Date de l'événement: | 26.07.2023 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | F16M 11/38 20060101AFI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | F16M 13/00 20060101ALI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 3/02 20060101ALI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | F16M 11/06 20060101ALI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | F16M 11/20 20060101ALI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | F16M 11/04 20060101ALI20240408BHEP | | Date de l'événement: | 15.05.2024 | | Description de l'événement: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20240412 | |