EP4377360 - ANTICORPS ANTI-CD3 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.03.2023 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Adimab, LLC 7 Lucent Drive Lebanon, NH 03766 / US | [2024/23] | Inventeur(s) | 01 /
BATTLES, Michael, Benjamin Lebanon, New Hampshire 03766 / US | 02 /
LIU, Catherine, Yue Lebanon, New Hampshire 03766 / US | [2024/23] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [2024/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22870965.5 | 16.09.2022 | [2024/23] | WO2022US76522 | Numéro de priorité, date | US202163245499P | 17.09.2021 Format original publié: US 202163245499 P | [2024/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023044402 | Date: | 23.03.2023 | Langue: | EN | [2023/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4377360 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.03.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.03.2023 | Classification | IPC: | C07K16/28 | [2024/23] | CPC: |
C07K16/2809 (EP,IL,KR);
A61P29/00 (KR);
A61P31/00 (KR);
A61P35/00 (KR);
A61K2039/505 (KR);
A61K2039/545 (KR);
C07K2317/31 (EP,IL);
C07K2317/33 (EP,IL);
C07K2317/34 (EP,IL);
C07K2317/35 (EP,IL);
C07K2317/55 (EP,IL,KR);
C07K2317/56 (EP,IL,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/23] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANTI-CD3-ANTIKÖRPER | [2024/23] | Anglais: | ANTI-CD3 ANTIBODIES | [2024/23] | Français: | ANTICORPS ANTI-CD3 | [2024/23] | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2024 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2024 | Taxe de recherche payée | 27.02.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.02.2024 | Requête en examen déposée [2024/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2019237081 (CULLINAN MAN INC [US]); | [A]WO2021034646 (IGM BIOSCIENCES INC [US]); | [XA]WO2021041250 (IGM BIOSCIENCES INC [US]) |