EP4415145 - FILM ADHÉSIF, PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FILM ADHÉSIF, DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.07.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.04.2023 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 14.08.2024 [2024/33] | 12.07.2024 | Requête en examen présentée | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1-1 Ichigaya-kagacho 1-chome Shinjuku-ku Tokyo 162-8001 / JP | [2024/33] | Inventeur(s) | 01 /
SASAKI, Miho Tokyo 162-8001 / JP | 02 /
KATO, Takahiro Tokyo 162-8001 / JP | [2024/33] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2024/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22878600.0 | 06.10.2022 | [2024/33] | WO2022JP37520 | Numéro de priorité, date | JP20210165118 | 06.10.2021 Format original publié: JP 2021165118 | [2024/33] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023058733 | Date: | 13.04.2023 | Langue: | JA | [2023/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4415145 | Date: | 14.08.2024 | Langue: | EN | [2024/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.04.2023 | Classification | IPC: | H01M50/342, B65D65/40, H01M10/04, H01M50/105, H01M50/121, H01M50/129, H01M50/184, H01M50/193, H01M50/197, H01M50/198, H01M50/375 | [2024/33] | CPC: |
B65D65/40 (EP,KR);
H01M50/197 (EP,KR);
H01M10/04 (EP,KR);
H01M50/105 (EP,KR);
H01M50/121 (EP,KR);
H01M50/129 (EP,KR);
H01M50/184 (EP,KR);
H01M50/193 (EP,KR);
H01M50/198 (EP,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HAFTFOLIE, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HAFTFOLIE, ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ENERGIESPEICHERVORRICHTUNG | [2024/33] | Anglais: | ADHESIVE FILM, METHOD FOR MANUFACTURING ADHESIVE FILM, POWER STORAGE DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING POWER STORAGE DEVICE | [2024/33] | Français: | FILM ADHÉSIF, PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FILM ADHÉSIF, DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE DISPOSITIF DE STOCKAGE D'ÉNERGIE | [2024/33] | Entrée dans la phase régionale | 30.04.2024 | Traduction produite | 02.05.2024 | Taxe nationale de base payée | 02.05.2024 | Taxe de recherche payée | 02.05.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.05.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.05.2024 | Requête en examen déposée [2024/33] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2003242952 (SAMSUNG SDI CO LTD); | [A]JP2014225378 (HITACHI LTD); | [A]JP2017062872 (DENSO CORP); | [PX]WO2021201213 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) | par le demandeur | JP2002008616 | JP2015079638 |