EP4339978 - ROULEAU DE GELÉE, ET CONDENSATEUR ÉLECTROLYTIQUE EN ALUMINIUM ET SON PROCÉDÉ DE CONDITIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.02.2024 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 17.08.2023 | Dernier événement Tooltip | 28.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hunan Aihua Group Co., Ltd East Taohualun Road (South of Zizhu Road) Yiyang City, Hunan 413000 / CN | [2024/12] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Bo Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 02 /
AI, Lihua Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 03 /
AI, Liang Yiyang city, Hunan 413000 / CN | 04 /
WANG, Anan Yiyang city, Hunan 413000 / CN | [2024/12] | Mandataire(s) | Schwarz & Partner Patentanwälte GmbH Patentanwälte Wipplingerstraße 30 1010 Wien / AT | [2024/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22925228.3 | 24.08.2022 | [2024/12] | WO2022CN114490 | Numéro de priorité, date | CN202210904879 | 29.07.2022 Format original publié: CN202210904879 | [2024/12] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2024021210 | Date: | 01.02.2024 | Langue: | ZH | [2024/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4339978 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | EN | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 01.02.2024 | Classification | IPC: | H01G9/048, H01G9/14, H01G9/008, H01G9/10, H01G9/145 | [2024/12] | CPC: |
H01G9/008 (EP,CN,KR);
H01G9/048 (EP,CN,KR);
H01G9/10 (EP,CN,KR);
H01G9/14 (EP,CN,KR);
H01G9/145 (EP,CN,KR)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/12] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KERNPAKET, ALUMINIUMELEKTROLYTKONDENSATOR UND PAKETALTERUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2024/12] | Anglais: | JELLY ROLL, AND ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR AND PACKAGING METHOD THEREFOR | [2024/12] | Français: | ROULEAU DE GELÉE, ET CONDENSATEUR ÉLECTROLYTIQUE EN ALUMINIUM ET SON PROCÉDÉ DE CONDITIONNEMENT | [2024/12] | Entrée dans la phase régionale | 15.08.2023 | Traduction produite | 15.08.2023 | Taxe nationale de base payée | 15.08.2023 | Taxe de recherche payée | 15.08.2023 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.08.2023 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.08.2023 | Requête en examen déposée [2024/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |