Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP4401273 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP4401273



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 124
18.03.2025 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
06.02.2025 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
24.01.2025 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
24.01.2025 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
24.01.2025 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 4
24.01.2025 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 4
24.01.2025 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
26.11.2024 Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 1
26.11.2024 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
26.11.2024 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 4
26.11.2024 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
26.11.2024 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 16
26.11.2024 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 16
11.11.2024 Début d'examen Recherche / Examen 1
22.07.2024 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
19.06.2024 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
27.12.2023 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
27.12.2023 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 3
27.12.2023 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
27.12.2023 Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 10
27.12.2023 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 10
27.12.2023 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 3
27.12.2023 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
23.06.2023 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
23.06.2023 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
23.06.2023 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
23.06.2023 Informations sur la stratégie de recherche Recherche / Examen 1
17.06.2023 Abrégé modifié Recherche / Examen 1
01.06.2023 Début de recherche Recherche / Examen 1
10.01.2023 Abrégé Recherche / Examen 1
10.01.2023 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
10.01.2023 Revendications Recherche / Examen 3
10.01.2023 Description Recherche / Examen 10
10.01.2023 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
10.01.2023 Dessins Recherche / Examen 3
10.01.2023 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4