Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
31.01.2025 | Délivrance (prévue) | publié le 05.03.2025 [2025/10] |
24.01.2025 | Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) | |
24.01.2025 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
24.01.2025 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
12.12.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
25.11.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
15.11.2024 | Changement - classification | publié le 18.12.2024 [2024/51] |
15.11.2024 | Changement - classification | publié le 18.12.2024 [2024/51] |
22.08.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
22.08.2024 | Requête en examen présentée | publié le 25.09.2024 [2024/39] |
22.08.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 25.09.2024 [2024/39] |
14.06.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 17.07.2024 [2024/29] |
03.01.2024 | Modification par le demandeur | |
10.01.2023 | Changement - mandataire |