EP4191058 - PROCÉDÉ POUR MESURER DES DÉSÉQUILIBRES ET DES ANGLES D'ATTAQUE ET DES DEMI-PROFILS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.10.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.08.2023 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 05.05.2023 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES, GR, HR, RS | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Windcomp GmbH Glogauer Straße 21 10999 Berlin / DE | [2024/10] |
Précédent [2023/23] | Pour tous les Etats désignés Windcomp GmbH Schulstrasse 19 73666 Baltmannsweiler / DE | Inventeur(s) | 01 /
LUCKS, Christoph 22303 Hamburg / DE | [2023/23] | Mandataire(s) | Raffay & Fleck Patentanwälte Grosse Bleichen 8 20354 Hamburg / DE | [2023/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23152372.1 | 29.12.2017 | [2023/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4191058 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | DE | [2023/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4191058 | Date: | 13.03.2024 | Langue: | DE | [2024/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.2023 | Classification | IPC: | F03D17/00, F03D13/35 | [2023/23] | CPC: |
F03D17/00 (EP,US);
F03D13/35 (EP,US);
F05B2260/80 (EP,US);
F05B2260/966 (EP,US);
F05B2270/327 (US);
F05B2270/328 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2023/38] |
Précédent [2023/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERMESSUNG VON UNWUCHTEN UND ANSTELLWINKELN UND HALBPROFILEN | [2023/23] | Anglais: | METHOD FOR MEASURING IMBALANCES AND ANGLES OF ATTACK AND HALF-PROFILES | [2023/23] | Français: | PROCÉDÉ POUR MESURER DES DÉSÉQUILIBRES ET DES ANGLES D'ATTAQUE ET DES DEMI-PROFILS | [2023/23] | Procédure d'examen | 14.08.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.08.2023 | Requête en examen déposée [2023/38] | 14.08.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 30.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP17832248.3 / EP3732369 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2023 | 07   M06   Taxe payée le   30.01.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 13.03.2024 | HR | 13.03.2024 | NO | 13.06.2024 | RS | 13.06.2024 | GR | 14.06.2024 | [2024/35] |
Précédent [2024/33] | NO | 13.06.2024 | Citations: | Recherche | [Y]US2009266160 (JEFFREY MIKE [US], et al) [Y] 4-6 * paragraphs [0024] , [0025] , [0089] , [0090] *; | [XY]DE102010024532 (WINDCOMP GMBH [DE]) [X] 1-3 * paragraphs [0027] , [0028] , [0055] , [0056]; figure 1; claim 1 * [Y] 4-7; | [Y]EP3002455 (RWE INNOGY GMBH [DE]) [Y] 7 * paragraphs [0011] , [0068] - [0106]; figures 1-10 *; | [A]DE102015121981 (FOS4X GMBH [DE]) [A] 7* figures 1-4; claims 1-13 * | par le demandeur | EP2582970 |