EP4395404 - CONFIGURATION RADIO SANS FIL AUTOMATISÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 31.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.05.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 03.07.2024 [2024/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way Sunnyvale, CA 94089 / US | [2024/27] | Inventeur(s) | 01 /
LIN, May Zar Sunnyvale, 94089 / US | 02 /
THOMAS, Jacob Sunnyvale, 94089 / US | 03 /
WANG, Wenfeng Sunnyvale, 94089 / US | [2024/27] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [2024/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23159463.1 | 01.03.2023 | [2024/27] | Numéro de priorité, date | US202218148830 | 30.12.2022 Format original publié: US202218148830 | [2024/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4395404 | Date: | 03.07.2024 | Langue: | EN | [2024/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.08.2023 | Classification | IPC: | H04W24/02, // H04W84/12 | [2024/27] | CPC: |
H04W24/02 (EP,US);
H04W84/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE DRAHTLOSE FUNKKONFIGURATION | [2024/27] | Anglais: | AUTOMATED WIRELESS RADIO CONFIGURATION | [2024/27] | Français: | CONFIGURATION RADIO SANS FIL AUTOMATISÉE | [2024/27] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US8983470 (RYAN DAVID JAMES [US], et al); | [IY]US2021058934 (JIANG QI [CN], et al); | [Y]US2021105579 (AKKARAKARAN SONY [US], et al) | par le demandeur | US9729439 | US9729682 | US9762485 | US9832082 | US9871748 | US9985883 | US10200264 | US10277506 | US10432522 | US10756983 | US10862742 | US10958585 | US10958537 | US10985969 | US10992543 | US11075824 | US2021306201 |