EP4243296 - FORMATION DE FAISCEAU HYBRIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 11.08.2023 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 15.03.2024 | Requête en examen présentée | publié le 17.04.2024 [2024/16] | 15.03.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 17.04.2024 [2024/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2023/37] | Inventeur(s) | 01 /
QURESHI, Muhammad Ayyaz Neu-Ulm / DE | 02 /
STEIERT, Martin Blaustein / DE | 03 /
FELGENTREFF, Tilman Holzkirchen / DE | 04 /
KALYANASUNDARAM, Suresh Bangalore / IN | 05 /
P NAIR, Jinesh Bangalore / IN | 06 /
GULATI, Shalini Bangalore / IN | [2023/37] | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2023/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23159566.1 | 02.03.2023 | [2023/37] | Numéro de priorité, date | FI20220005200 | 07.03.2022 Format original publié: FI 20225200 | [2023/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4243296 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | EN | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2023 | Classification | IPC: | H04B7/06, H04W16/28, H04W72/044, H04W72/566 | [2023/37] | CPC: |
H04B7/0695 (EP,CN);
H04W72/046 (US);
H01Q1/246 (EP);
H01Q21/061 (EP);
H01Q3/38 (EP);
H04B7/0617 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/16] |
Précédent [2023/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYBRIDE STRAHLFORMUNG | [2023/37] | Anglais: | HYBRID BEAMFORMING | [2023/37] | Français: | FORMATION DE FAISCEAU HYBRIDE | [2023/37] | Procédure d'examen | 09.02.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.03.2024 | Requête en examen déposée [2024/16] | 13.03.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP3496293 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]US2021203396 (NI HAO [CN], et al) |