EP4213316 - CONNECTEUR ÉLECTRIQUE ET ENSEMBLE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE COMPRENANT UN CONNECTEUR ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 16.06.2023 | Dernier événement Tooltip | 12.01.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 12.01.2024 | Requête en examen présentée | publié le 14.02.2024 [2024/07] | 12.01.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 14.02.2024 [2024/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TE Connectivity Germany GmbH Ampèrestraße 12-14 64625 Bensheim / DE | [2023/29] | Inventeur(s) | 01 /
ECKEL, Markus 68642 Bürstadt / DE | [2023/29] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2023/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23160548.6 | 22.03.2018 | [2023/29] | Numéro de priorité, date | DE201710204939 | 23.03.2017 Format original publié: DE102017204939 | [2023/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4213316 | Date: | 19.07.2023 | Langue: | EN | [2023/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.06.2023 | Classification | IPC: | H01R24/66, H01R13/05, // H01R13/53 | [2023/29] | CPC: |
H01R13/055 (EP,US);
H01R13/533 (CN,KR,US);
H01R13/02 (CN);
H01R13/73 (CN);
H01R24/66 (EP);
H01R9/16 (US);
H05K7/2039 (CN,US);
H01R13/504 (US);
H01R13/53 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/07] |
Précédent [2023/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | ELEKTRISCHER VERBINDER UND ELEKTRISCHE VERBINDUNGSANORDNUNG MIT EINEM ELEKTRISCHEN VERBINDER | [2023/29] | Anglais: | ELECTRICAL CONNECTOR AND ELECTRICAL CONNECTION ARRANGEMENT COMPRISING AN ELECTRICAL CONNECTOR | [2023/29] | Français: | CONNECTEUR ÉLECTRIQUE ET ENSEMBLE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE COMPRENANT UN CONNECTEUR ÉLECTRIQUE | [2023/29] | Procédure d'examen | 05.01.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.01.2024 | Requête en examen déposée [2024/07] | 05.01.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP18163421.3 / EP3379655 | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2009122489 (TOMINAGA TSUTOMU [JP], et al) [X] 1,2,5,7,9,10 * paragraphs [0034] , [0082] , [0083]; figures 1-8 * [I] 3,4,8; | [XI]DE102007055235 (CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH [DE]) [X] 1,4,5,7,9-15 * paragraphs [0028] - [0031]; figures 1-2 * [I] 2,3,8; | [XI]US2011143580 (LEE MING-TSUNG [TW], et al) [X] 1,2,4,5,7,9-12 * paragraphs [0019] - [0021]; figures 1-3B * [I] 3,8; | [X]DE102012216694 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,5,10,11 * abstract *; | [A]EP2993741 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15* paragraph [0026]; figures 1-11 *; | [XI]DE102015016267 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1,2,4-7,9-13 * paragraphs [0013] - [0030]; figures 1-4 * [I] 3,8 |