EP4272971 - SYSTÈME D'IMPRESSION CAPABLE D'IMPRIMER DANS L'UN QUELCONQUE DE MULTIPLES MODES DE PUISSANCE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE POUR APPAREIL D'IMPRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.10.2023 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 10.05.2024 | Requête en examen présentée | publié le 12.06.2024 [2024/24] | 10.05.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [2023/45] | Inventeur(s) | 01 /
SUZUKI, Masaki Tokyo, 146-8501 / JP | [2023/45] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2023/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23162259.8 | 16.03.2023 | [2023/45] | Numéro de priorité, date | JP20220048226 | 24.03.2022 Format original publié: JP 2022048226 | [2023/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4272971 | Date: | 08.11.2023 | Langue: | EN | [2023/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2023 | Classification | IPC: | B41J29/38, H04N1/00 | [2023/45] | CPC: |
B41J29/38 (EP,US);
G06F3/1229 (EP,US);
B41J2/32 (US);
G06F1/263 (EP);
G06F1/3212 (EP);
G06F3/1203 (US);
G06F3/121 (EP);
G06F3/1284 (EP);
H04N1/00899 (EP);
H04N1/00901 (EP);
H04N1/32657 (EP);
G03G15/5004 (US);
G06F3/0625 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/24] |
Précédent [2023/45] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRUCKSYSTEM ZUM DRUCKEN IN EINEM VON MEHREREN LEISTUNGSMODI UND STEUERUNGSVERFAHREN FÜR EINE DRUCKVORRICHTUNG | [2023/45] | Anglais: | PRINTING SYSTEM CAPABLE OF PRINTING IN ANY OF MULTIPLE POWER MODES AND CONTROL METHOD FOR PRINTING APPARATUS | [2023/45] | Français: | SYSTÈME D'IMPRESSION CAPABLE D'IMPRIMER DANS L'UN QUELCONQUE DE MULTIPLES MODES DE PUISSANCE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE POUR APPAREIL D'IMPRESSION | [2023/45] | Procédure d'examen | 08.04.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.05.2024 | Requête en examen déposée [2024/24] | 08.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2002033872 (TAKAHASHI YASUO [JP]) [A] 12* paragraph [0078] *; | [A]JP2015001699 (RICOH CO LTD) [A] 1-14,19 * paragraphs [0043] - [0044] *; | [ID]JP2019111759 (CANON DENSHI KK) [ID] 1-14,19 * paragraphs [0008] , [ 0018] , [ 0044]; figures 1-6; claim 1 * | par le demandeur | JP2019111759 |