blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP4329066

EP4329066 - VIS POUR BOÎTIER DE BATTERIE POUR UN VÉHICULE ET ENSEMBLE DE BOÎTIER DE BATTERIE DE VÉHICULE PLUS UNE OU PLUSIEURS VIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  30.08.2024
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentLa demande a été publiée
Statut actualisé le  26.01.2024
Dernier événement   Tooltip30.08.2024Nouvelle entrée : Paiement de taxe pour un (des) État(s) autorisant la validation 
30.08.2024La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie 
30.08.2024Changement : État(s) autorisant la validationpublié le 02.10.2024  [2024/40]
30.08.2024Requête en examen présentéepublié le 02.10.2024  [2024/40]
30.08.2024Changement - Etats désignéspublié le 02.10.2024  [2024/40]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Defta
10 rue de la Fontaine Rouge
Immeuble le Galilée
77700 Chessy / FR
[2024/09]
Inventeur(s)01 / VERASTEGUI JURADO, David Miguel
CHESSY / FR
02 / CARDARELLI, Piero
CHESSY / FR
 [2024/09]
Mandataire(s)Ponti & Partners, S.L.P
Edifici PRISMA
Av. Diagonal núm. 611-613, Planta 2
08028 Barcelona / ES
[2024/09]
Numéro de la demande, date de dépôt23169625.324.04.2023
[2024/09]
Numéro de priorité, dateES2022003037125.04.2022         Format original publié: ES 202230371
[2024/09]
Langue de dépôtES
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP4329066
Date:28.02.2024
Langue:EN
[2024/09]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP25.01.2024
ClassificationIPC:H01M50/249, B60L50/64, H01M50/258, H01M50/262, F16B23/00
[2024/09]
CPC:
H01M50/249 (EP,ES); B60K1/04 (ES); B60L50/64 (EP,ES);
F16B35/00 (ES); F16B35/06 (EP); H01M50/258 (EP,ES);
H01M50/262 (EP); F16B37/044 (EP); Y02E60/10 (EP) (-)
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   ME,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2024/40]
Précédent [2024/09]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  ME,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
État(s) autorisant la validationKHPas encore payé
MA27.08.2024
MDPas encore payé
TNPas encore payé
TitreAllemand:SCHRAUBE FÜR EIN BATTERIEGEHÄUSE FÜR EIN FAHRZEUG UND MONTAGE EINES FAHRZEUGBATTERIEGEHÄUSES MIT EINER ODER MEHRERER SCHRAUBEN[2024/09]
Anglais:SCREW FOR BATTERY CASE FOR A VEHICLE AND ASSEMBLY OF VEHICLE BATTERY CASE PLUS ONE OR MORE SCREWS[2024/09]
Français:VIS POUR BOÎTIER DE BATTERIE POUR UN VÉHICULE ET ENSEMBLE DE BOÎTIER DE BATTERIE DE VÉHICULE PLUS UNE OU PLUSIEURS VIS[2024/09]
Procédure d'examen15.08.2023Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications
20.09.2023Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1}
27.08.2024Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
27.08.2024Requête en examen déposée  [2024/40]
27.08.2024Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[XYI]EP0999076  (SKF IND SPA [IT]);
 [Y]US2005073190  (WAKISAKA TERUYUKI [JP], et al);
 [Y]CN208364583U  (TIANJIN EV ENERGIES CO LTD);
 [XYI]CN209309081U  (GUANGDONG SHILI TECH CO LTD)
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.