EP4387032 - COMMANDE D'UNITÉS D'ALIMENTATION POUR AUTO-RESTAURATION DE PUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2024/25] | Inventeur(s) | 01 /
KHAN, Hammad Ahmad Mountain View, CA / US | 02 /
HAO, Kei Mountain View, CA / US | [2024/25] | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14 80333 München / DE | [2024/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23169840.8 | 25.04.2023 | [2024/25] | Numéro de priorité, date | US202218081058 | 14.12.2022 Format original publié: US202218081058 | [2024/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4387032 | Date: | 19.06.2024 | Langue: | EN | [2024/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.10.2023 | Classification | IPC: | H02J3/00 | [2024/25] | CPC: |
H02J3/007 (EP);
H02J13/00036 (CN);
H02J3/001 (CN,US);
G01R19/16547 (US);
H02H3/063 (CN);
H02J13/0004 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERUNG VON ZUFÜHREINHEITEN ZUR SELBSTWIEDERHERSTELLUNG VON ENERGIE | [2024/25] | Anglais: | CONTROLLING FEEDER UNITS FOR SELF-RESTORATION OF POWER | [2024/25] | Français: | COMMANDE D'UNITÉS D'ALIMENTATION POUR AUTO-RESTAURATION DE PUISSANCE | [2024/25] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2009295231 (GAFFNEY SHAWN J [US], et al); | [A]US2018241245 (RET ALAIN [FR], et al); | [A]EP3509180 (ALSTOM TRANSP TECH [FR]); | [X]US11112815 (WADE AUSTIN EDWARD [US], et al); | [A]US11394201 (DELAGO JULIE M [US], et al) |