EP4270109 - TONER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.09.2023 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 10.05.2024 | Requête en examen présentée | publié le 12.06.2024 [2024/24] | 10.05.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [2023/44] | Inventeur(s) | 01 /
KAGAWA, Hiroki Ohta-ku, 146-8501 / JP | 02 /
SANO, Tomohisa Ohta-ku, 146-8501 / JP | 03 /
HIRAMATSU, Tohru Ohta-ku, 146-8501 / JP | 04 /
SATO, Kazuyuki Ohta-ku, 146-8501 / JP | 05 /
SHIBAHARA, Shohei Ohta-ku, 146-8501 / JP | [2023/44] | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2023/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23170300.0 | 27.04.2023 | [2023/44] | Numéro de priorité, date | JP20220075103 | 28.04.2022 Format original publié: JP 2022075103 | JP20230027654 | 24.02.2023 Format original publié: JP 2023027654 | [2023/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4270109 | Date: | 01.11.2023 | Langue: | EN | [2023/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.08.2023 | Classification | IPC: | G03G9/083, G03G9/097 | [2023/44] | CPC: |
G03G9/0831 (EP);
G03G9/09716 (EP,US);
G03G9/0819 (US);
G03G9/0835 (EP);
G03G9/0836 (EP);
G03G9/09708 (EP,US);
G03G9/09725 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/24] |
Précédent [2023/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TONER | [2023/44] | Anglais: | TONER | [2023/44] | Français: | TONER | [2023/44] | Procédure d'examen | 06.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.05.2024 | Requête en examen déposée [2024/24] | 02.05.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP2002023413 (RICOH KK) [Y] 1,3,6,11 * paragraphs [0012] , [0014] , [0026] , [0053] , [0057] , [0058] , [0062] , [0073] , [0082] , [0093] , [0111]; example 9 *; | [A]EP2853945 (CANON KK [JP]) [A] 1-11 * paragraphs [0059] , [0061] , [0063] , [0064] , [0155] - [0158]; example 1 ** claims 1,2 *; | [A]US2015185644 (MATSUI TAKASHI [JP], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0125] , [0128] , [0132] , [0136] , [0138] *; | [Y]JP2016167029 (MITSUBISHI CHEM CORP) [Y] 1,3,6,11 * paragraphs [0006] , [0011] , [0023] , [0028] , [0029] , [0030]; claims 1,3 *; | [A]US2018074421 (UCHINO SATOSHI [JP], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0076] , [0079]; claim 1 * | par le demandeur | JP2007176747 | JP2016167029 |