Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | WO2019132896 | Dossier mondial
| 04.07.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2023402042 | Dossier mondial
| 14.12.2023 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US202318239619 | | 29.08.2023 | US201816308620 | | 10.12.2018 | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | US202117154571 | | 21.01.2021 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11798565 | Dossier mondial
| 24.10.2023 | B2 | US2021233542 | | 29.07.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201816308620 | | 10.12.2018 | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | US202117154571 | | 21.01.2021 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US10937431 | Dossier mondial
| 02.03.2021 | B2 | US2020395021 | | 17.12.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR102451348B | Dossier mondial
| 06.10.2022 | B1 | KR20200101934 | | 28.08.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP7127131B | Dossier mondial
| 29.08.2022 | B2 | JP2021516356 | | 01.07.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3732675 | Dossier mondial
| 03.05.2023 | B1 | EP3732675 | | 04.11.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN111527541 | Dossier mondial
| 11.08.2020 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA3083453 | Dossier mondial
| 04.07.2019 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2017444907B | Dossier mondial
| 17.08.2023 | B2 | AU2017444907 | | 11.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP4246508 | Dossier mondial
| 15.11.2023 | A3 | EP4246508 | | 20.09.2023 | A2 | Numéro de priorité | | Date | EP23170882 | | 27.12.2017 | EP17832867 | | 27.12.2017 | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AR113680 | | 27.05.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2017US68581 | | 27.12.2017 | Type | Demande antérieure | EP3732675 |