EP4300591 - STRUCTURES SOURCE OU DRAIN SIGE:GAB A FAIBLE RESISTIVITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 01.12.2023 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | 05.07.2024 | Requête en examen présentée | publié le 07.08.2024 [2024/32] | 05.07.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 07.08.2024 [2024/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INTEL Corporation 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054 / US | [2024/01] | Inventeur(s) | 01 /
NANDI, Debaleena Hillsboro, 97124 / US | 02 /
ZIGONEANU, Imola Portland, 97229 / US | 03 /
DEWEY, Gilbert Beaverton, 97006 / US | 04 /
JAHAGIRDAR, Anant H. Portland, 97229 / US | 05 /
KENNEL, Harold W. Portland, 97223 / US | 06 /
PATEL, Pratik Portland, 97229 / US | 07 /
MURTHY, Anand Portland, 97229 / US | 08 /
CHOI, Chi-Hing Portland, 97229 / US | 09 /
KOBRINSKY, Mauro J. Portland, 97229 / US | 10 /
GHANI, Tahir Portland, 97229 / US | [2024/01] | Mandataire(s) | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Landaubogen 3 81373 München / DE | [2024/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23173199.3 | 12.05.2023 | [2024/01] | Numéro de priorité, date | US202217850782 | 27.06.2022 Format original publié: US202217850782 | [2024/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4300591 | Date: | 03.01.2024 | Langue: | EN | [2024/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2023 | Classification | IPC: | H01L29/78, H01L29/08, H01L29/66 | [2024/01] | CPC: |
H01L29/785 (EP);
H01L27/0886 (US);
H01L21/26513 (EP);
H01L21/268 (EP);
H01L21/28518 (EP);
H01L29/0847 (EP,US);
H01L29/161 (EP,US);
H01L29/165 (EP);
H01L29/167 (EP,US);
H01L29/41791 (US);
H01L29/45 (EP);
H01L29/66795 (EP,US);
H01L29/7848 (EP);
H01L29/7851 (US);
H01L29/665 (EP);
H01L29/66545 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/32] |
Précédent [2024/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SIGE:GAB-QUELLEN- ODER -DRAIN-STRUKTUREN MIT NIEDRIGEM WIDERSTAND | [2024/01] | Anglais: | SIGE:GAB SOURCE OR DRAIN STRUCTURES WITH LOW RESISTIVITY | [2024/01] | Français: | STRUCTURES SOURCE OU DRAIN SIGE:GAB A FAIBLE RESISTIVITE | [2024/01] | Procédure d'examen | 01.07.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.07.2024 | Requête en examen déposée [2024/32] | 03.07.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2017352762 (YANG CHENG-YU [TW], et al) [I] 1-15 * paragraph [0043] * * paragraph [0045] * * paragraph [0047] - paragraph [0048] * * paragraph [0065] *; | [I]US2018261597 (ADUSUMILLI PRANEET [US], et al) [I] 1-15 * paragraph [0025] * * paragraph [0020] * * paragraph [0036] - paragraph [0037] * * paragraph [0047] - paragraph [0051] * * paragraph [0057] * * paragraph [0032] *; | [I]US2019097051 (TSAI CHUN-HSIUNG [TW], et al) [I] 1-15 * paragraph [0050] * * paragraph [0055] * * paragraph [0063] - paragraph [0064] *; | [I]US2019157269 (KOH SHAO-MING [TW], et al) [I] 1-15 * paragraph [0036] * * paragraph [0038]; figure 16A *; | [I]US2019165124 (MORE SHAHAJI B [TW], et al) [I] 1-15 * paragraph [0027] * * paragraph [0029] - paragraph [0030] * * paragraph [0037] *; | [A]US2019221565 (GLUSCHENKOV OLEG [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0028] *; | [A]US2020312959 (BOMBERGER CORY [US], et al) [A] 9 * paragraph [0047] * * paragraph [0050] - paragraph [0051] * |