Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
05.07.2024 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
05.07.2024 | Requête en examen présentée | publié le 07.08.2024 [2024/32] |
05.07.2024 | Changement - Etats désignés | publié le 07.08.2024 [2024/32] |
02.07.2024 | Modification par le demandeur | |
01.12.2023 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 03.01.2024 [2024/01] |
12.05.2023 | Changement - mandataire |