EP4233809 - LENTILLES DE CONTACT INTRAOCULAIRES PSEUDOPHAKIQUES AINSI QUE SYSTÈMES ET MÉTHODES ASSOCIÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.07.2023 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Onpoint Vision, Inc. 6A Liberty Street Suite 100 Aliso Viejo CA 92656 / US | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
CADY, Kevin J. St Charles, 60175 / US | [2023/35] | Mandataire(s) | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2023/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23175378.1 | 22.09.2015 | [2023/35] | Numéro de priorité, date | US201462053771P | 22.09.2014 Format original publié: US 201462053771 P | US201514860629 | 21.09.2015 Format original publié: US201514860629 | [2023/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4233809 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | EN | [2023/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4233809 | Date: | 04.10.2023 | Langue: | EN | [2023/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.09.2023 | Classification | IPC: | A61F2/16, // A61F9/00 | [2023/40] | CPC: |
A61F2/1602 (EP,KR,US);
A61F2/1648 (EP,KR,US);
A61F9/0017 (EP,KR,US);
A61F2/1694 (US);
A61F2002/1681 (EP,KR,US);
A61F2002/16902 (US);
A61F2220/0016 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2023/35] | A61F9/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/04] |
Précédent [2023/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | INTRAOKULARE PSEUDOPHAKE KONTAKTLINSEN SOWIE ZUGEHÖRIGE SYSTEME UND VERFAHREN | [2023/35] | Anglais: | INTRAOCULAR PSEUDOPHAKIC CONTACT LENSES AND RELATED SYSTEMS | [2023/35] | Français: | LENTILLES DE CONTACT INTRAOCULAIRES PSEUDOPHAKIQUES AINSI QUE SYSTÈMES ET MÉTHODES ASSOCIÉES | [2023/35] | Procédure d'examen | 20.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2023 | Requête en examen déposée [2024/04] | 21.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15845158.3 / EP3197396 | EP21161655.2 / EP3865092 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 03.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5133747 (FEASTER FRED T [US]); | [A]US2006142856 (WILLIS TIMOTHY R [US], et al); | [A]WO2008094518 (WERBLIN RES & DEV CORP [US], et al); | [A]US2013131796 (MIRLAY RAM SRIKANTH [IN]); | [A]US2013204364 (OLSON RANDALL J [US]) |