EP4234392 - DISPOSITIF DE PROPULSION TRANSVERSALE D'UN NAVIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 28.07.2023 | Dernier événement Tooltip | 26.08.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fincantieri S.p.A. Via Genova 1 34121 Trieste / IT | [2023/35] | Inventeur(s) | 01 /
CAIZZI, Antonio 34121 TRIESTE / IT | 02 /
MALASOMA, Niccolò 34121 TRIESTE / IT | 03 /
CURTO, Luigi 34121 TRIESTE / IT | 04 /
CAMPODONICO, Marco 34121 TRIESTE / IT | [2023/35] | Mandataire(s) | Crippa, Paolo Ernesto, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [2023/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 23175595.0 | 14.10.2021 | [2023/35] | Numéro de priorité, date | IT20200024202 | 14.10.2020 Format original publié: IT202000024202 | [2023/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP4234392 | Date: | 30.08.2023 | Langue: | EN | [2023/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP4234392 | Date: | 04.10.2023 | Langue: | EN | [2023/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.08.2023 | Classification | IPC: | B63H25/42, B63H25/46 | [2023/40] | CPC: |
B63H25/46 (EP);
B63H25/42 (EP,KR);
B63H5/16 (CN);
B63B13/02 (KR);
B63B19/00 (KR);
B63H5/08 (CN);
E06B5/01 (CN)
(-)
|
Précédent IPC [2023/35] | B63H25/46 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/05] |
Précédent [2023/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | QUERANTRIEBSVORRICHTUNG EINES SCHIFFES | [2023/35] | Anglais: | TRANSVERSE PROPULSION DEVICE OF A SHIP | [2023/35] | Français: | DISPOSITIF DE PROPULSION TRANSVERSALE D'UN NAVIRE | [2023/35] | Procédure dexamen | 27.12.2023 | Requête en examen déposée [2024/05] | 27.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.03.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP21798787.4 / EP4214117 | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]CN102381439 (UNIV HENAN SCIENCE & TECH) [XD] 1,27-39* figure - *; | [XD]CN105329405 (WUCHANG SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP CO LTD) [XD] 1,24 * figures 2,4 *; | [XDI]CN205819525U (CSIC (SHANGHAI) ENERGY SAVING TECH DEV CO LTD) [XD] 1-3,16-18,25,27,28,38,39 * paragraph [0003]; figure - * [I] 4-15,19-24,26 | par le demandeur | GB782628 | CN102381439 | CN105329405 | CN205327529U | CN205819525U | CN109094715 | WO2019220152 |